CEOS Data s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CEOS Data s.r.o. (27832546) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Technologická 375/3, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 1. 2008 a je stále aktivní. CEOS Data s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o CEOS Data s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CEOS Data s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 30782 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27832546 | |
Jméno: | CEOS Data s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.1.2008 |
Zapsána dne: | 28.1.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.7.2016 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.1.2008 - 21.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Technologická 375/3, Ostrava 70800, Česká republika | 30.8.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Studentská 6202/17, Ostrava 70800, Česká republika | 21.7.2016 - 30.8.2016 |
Adresa: | Jurečkova 643/20, Ostrava 70200, Česká republika | 28.1.2008 - 14.9.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.7.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.9.2011 - 21.7.2016 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 27.3.2008 - 14.9.2011 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 28.1.2008 - 14.9.2011 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 28.1.2008 - 14.9.2011 |
Jednatel | Milan Marťák |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2021 |
Adresa | 2, 73904 Pražmo |
Jednatel | Ing. Zuzana Šnajdrová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2021 |
Adresa | 2, 73904 Pražmo |
Jednatel | Ing. Zuzana Šnajdrová |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2019 do 22.10.2021 |
Adresa | 93, 73801 Frýdek-Místek |
Jednatel | Milan Marťák |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2019 do 22.10.2021 |
Adresa | 93, 73801 Frýdek-Místek |
Jednatel | Ing. Zuzana Šnajdrová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 22.5.2019 |
Adresa | Matěje Kopeckého 633/25, 70800 Ostrava |
Jednatel | Milan Marťák |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2017 do 22.5.2019 |
Adresa | Matěje Kopeckého 633/25, 70800 Ostrava |
Jednatel | Milan Marťák |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2016 do 26.3.2017 |
Adresa | Lužická 1618/13, 32600 Plzeň |
Jednatel | Milan Marťák |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2016 do 26.3.2017 |
Adresa | Lužická 1618/13, 32600 Plzeň |
jednatel | Milan Marťák |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 21.7.2016 |
Adresa | Lužická 1618/13, 32600 Plzeň |
Jednatel | Ing. Zuzana Šnajdrová |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2008 do 15.7.2016 |
Adresa | Nám. Jana Nerudy 611/9, 70800 Ostrava |
jednatel | Milan Marťák |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2008 do 15.7.2016 |
Adresa | Křižíkova 1437, 43111 Jirkov |
IČO (identifikační číslo): | 27832546 |
---|---|
Jméno: | CEOS Data s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 1. 2008 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Technologická 375/3, Ostrava 70800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 1. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Milan Marťák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zuzana Šnajdrová |
IČO: | 27832546 |
---|---|
Firma: | CEOS Data s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Pustkovec |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 1. 2008 |
Sídlo: | Technologická 375/3, Ostrava 70800 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |