Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (28659392) je Obecně prospěšná společnost. Sídlí na adrese Jahnova 867/12, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 6. 2011 a je stále aktivní. Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | O 308 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28659392 | |
Jméno: | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | |
Právní forma: | Obecně prospěšná společnost | 7.6.2011 |
Zapsána dne: | 7.6.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jahnova 867/12, Ostrava 70900, Česká republika | 25.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Jahnova 867/12, Ostrava 70900, Česká republika | 7.6.2011 - 25.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pomoc lidem v obtížné sociální situaci a lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. | 7.6.2011 |
Člen statutárního orgánu | Hana Schwarz |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2024 |
Adresa | 68, 74301 Tísek |
Člen statutárního orgánu | Ing. Jiří Drastík |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 30.1.2024 |
Adresa | 149, 74764 Těškovice |
Člen statutárního orgánu | Ing. Jiří Drastík |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2014 do 25.11.2015 |
Adresa | 149, 74764 Těškovice |
Člen statutárního orgánu | Ing. Jiří Drastík |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2011 do 23.8.2014 |
Adresa | 149, 74764 Těškovice |
IČO (identifikační číslo): | 28659392 |
---|---|
Jméno: | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. |
Právní forma podnikání: | Obecně prospěšná společnost |
Vznik první živnosti: | 7. 6. 2011 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Jahnova 867/12, Ostrava 70900 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 1. 2022 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 7. 2012 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 7. 2012 |
Zánik oprávnění | 24. 9. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Hana Schwarz |
---|
IČO: | 28659392 |
---|---|
Firma: | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. |
Právní forma: | Obecně prospěšná společnost |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 6. 2011 |
Sídlo: | Jahnova 867/12, Ostrava 70900 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní vzdělávání |
Ostatní pobytové služby sociální péče |