CENTRUM PRO OZDRAVĚNÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CENTRUM PRO OZDRAVĚNÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. (07258534) je Spolek. Sídlí na adrese Fišerova 3326/2, 14300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 7. 2018 CENTRUM PRO OZDRAVĚNÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o CENTRUM PRO OZDRAVĚNÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CENTRUM PRO OZDRAVĚNÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 7. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 70597 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07258534 | |
Jméno: | iSENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 17.7.2018 |
Zapsána dne: | 17.7.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fišerova 3326/2, Praha 14300, Česká republika | 17.7.2018 |
---|
Předseda spolku | Profesor Ing. Václav Bunc CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 |
Adresa | Cholupická 816/47, 14200 Praha |
Předseda správní rady | Ing. Milan Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 |
Adresa | K Orionce 1844/6, 14300 Praha |
Generální ředitelka | Wanda Vorlová |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2021 |
Adresa | Starokošířská 449/5, 15000 Praha |
Generální ředitelka | Wanda Vorlová |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 do 20.7.2021 |
Adresa | 186, 26718 Karlštejn |
Předseda | Ing. Milan Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2018 do 21.5.2019 |
Adresa | K Orionce 1844/6, 14300 Praha |
IČO: | 07258534 |
---|---|
Firma: | CENTRUM PRO OZDRAVĚNÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 7. 2018 |
Sídlo: | Fišerova 3326/2, Praha 14300 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |