Centrum Králův Dvůr a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Centrum Králův Dvůr a.s. (26211921) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Přístavní 1363/1, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 11. 2000 Centrum Králův Dvůr a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Centrum Králův Dvůr a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Centrum Králův Dvůr a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 11. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 6847 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26211921 | |
Jméno: | Centrum Králův Dvůr a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 13.11.2000 |
Zapsána dne: | 13.11.2000 |
Základní kapitál | 70 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 13.11.2000 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 700 | 13.11.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Přístavní 1363/1, Praha 17000, Česká republika | 23.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | čp.1, Králův Dvůr 26701, Česká republika | 13.11.2000 - 23.3.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb | 13.11.2000 |
člen představenstva | Mgr. Ilona Nedvídková |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2011 |
Adresa | Ke Stáčírně 1143/22, 14900 Praha 4 |
člen představenstva | Miroslav Kvíz |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2011 |
Adresa | Tyršova 256, 25216 Nučice |
člen představenstva | Jiří Oberfalzer |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2011 |
Adresa | Na Horizontu 481, 26701 Králův Dvůr |
člen představenstva | Petr Vychodil |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2011 |
Adresa | Na Výsluní 210, 26701 Králův Dvůr |
předseda představenstva | Ing. Vladimír Kraus CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2015 |
Adresa | Novodvorská 458/27, 14200 Praha |
člen představenstva | Josef Antoniv |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2015 |
Adresa | Pod Hájem 385, 26701 Králův Dvůr |
člen představenstva | Mgr. Ilona Nedvídková |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2016 |
Adresa | Ke stáčírně 1143/22, 14900 Praha |
Předseda představenstva | Ing. Vladimír Kraus CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2016 |
Adresa | Novodvorská 458/27, 14200 Praha |
člen představenstva | Mgr. Ilona Nedvídková |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2018 |
Adresa | Počernická 466/46, 10800 Praha |
člen představenstva | Mgr. Ilona Nedvídková |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2016 do 27.6.2018 |
Adresa | Ke stáčírně 1143/22, 14900 Praha |
člen představenstva | Mgr. Ilona Nedvídková |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2011 do 23.3.2016 |
Adresa | Ke Stáčírně 1143/22, 14900 Praha 4 |
člen představenstva | Jiří Oberfalzer |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2011 do 23.3.2016 |
Adresa | Na Horizontu 481, 26701 Králův Dvůr |
člen představenstva | Petr Vychodil |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2011 do 23.3.2016 |
Adresa | Na Výsluní 210, 26701 Králův Dvůr |
člen představenstva | Miroslav Kvíz |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2011 do 23.3.2016 |
Adresa | Tyršova 256, 25216 Nučice |
předseda představenstva | Ing. Vladimír Kraus CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2015 do 23.3.2016 |
Adresa | Novodvorská 458/27, 14200 Praha |
člen představenstva | Josef Antoniv |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2015 do 23.3.2016 |
Adresa | Pod Hájem 385, 26701 Králův Dvůr |
člen představenstva | Josef Antoniv |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2011 do 22.11.2015 |
Adresa | Pod Hájem 385, 26701 Králův Dvůr |
předseda představenstva | Ing. Vladimír Kraus CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2011 do 28.10.2015 |
Adresa | Novodvorská 458/27, 14200 Praha 4 |
předseda představenstva | Ing. Vladimír Kraus CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2006 do 5.10.2011 |
Adresa | Novodvorská 27, 14000 Praha 4 |
člen představenstva | ing. Zbyněk Hrabák |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2007 do 5.10.2011 |
Adresa | Tyršova 188, 26701 Králův Dvůr |
člen představenstva | Mgr. Karel Mencl |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2007 do 5.10.2011 |
Adresa | Tyršova čp.215, Králův Dvůr |
člen představenstva | Mgr. Ilona Nedvídková |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2008 do 5.10.2011 |
Adresa | Ke Stáčírně 1143/22, 14900 Praha 4 |
člen představenstva | Josef Antoniv |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 5.10.2011 |
Adresa | Pod Hájem 385, 26701 Králův Dvůr |
člen představenstva | Miroslav Kvíz |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 5.10.2011 |
Adresa | Tyršova 256, 25216 Nučice |
člen představenstva | Josef Laun |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2007 do 18.10.2010 |
Adresa | 1, 26701 Králův Dvůr |
člen představenstva | Oldřich Říha |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2007 do 14.8.2009 |
Adresa | Pod Koukolovkou 166, 26701 Králův Dvůr |
člen | Zuzana Mrkvičková |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2007 do 24.9.2008 |
Adresa | Osnice 117, 25242 Jesenice |
člen představenstva | Mgr. Karel Mencl |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2003 do 8.8.2007 |
Adresa | Tyršova čp.215, Králův Dvůr |
člen představenstva | ing. Zbyněk Hrabák |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2003 do 8.8.2007 |
Adresa | Tyršova 188, 26701 Králův Dvůr |
člen představenstva | Mgr. Josef Rozhoň |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2003 do 8.8.2007 |
Adresa | Pop. Biliánové 236, Králův Dvůr |
člen | Zuzana Mrkvičková |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2004 do 8.8.2007 |
Adresa | Osnice 117, 25242 Jesenice |
člen představenstva | Josef Laun |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2006 do 8.8.2007 |
Adresa | 1, 26701 Králův Dvůr |
člen | Zuzana Mrkvičková |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2007 do 8.8.2007 |
Adresa | Osnice 117, 25242 Jesenice |
předseda představenstva | Josef Laun |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2003 do 8.8.2006 |
Adresa | Milanovická 1627, Praha 9 |
člen představenstva | Tomáš Nebeský |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2003 do 8.8.2006 |
Adresa | Pod Hájem 326, Králův Dvůr |
člen představenstva | Mgr. Josef Rozhoň |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2000 do 9.7.2003 |
Adresa | Pop. Biliánové 236, Králův Dvůr |
člen představenstva | Mgr. Karel Mencl |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2000 do 9.7.2003 |
Adresa | Tyršova čp.215, Králův Dvůr |
předseda představenstva | Josef Laun |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2000 do 9.7.2003 |
Adresa | Milanovická 1627, Praha 9 |
člen představenstva | Tomáš Nebeský |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2000 do 9.7.2003 |
Adresa | Pod Hájem 326, Králův Dvůr |
člen představenstva | Ing. František Holeček |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2000 do 9.7.2003 |
Adresa | Pod Hájem 303, Králův Dvůr |
IČO: | 26211921 |
---|---|
Firma: | Centrum Králův Dvůr a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 11. 2000 |
Sídlo: | Přístavní 1363/1, Praha 17000 |
---|
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |