CENTRAL plus s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CENTRAL plus s.r.o. (28602633) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lelkova 3362/20A, 74721 Kravaře. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 10. 2009 a je stále aktivní. CENTRAL plus s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o CENTRAL plus s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CENTRAL plus s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 10. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33977 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28602633 | |
Jméno: | CENTRAL plus s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.10.2009 |
Zapsána dne: | 27.10.2009 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 8.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.10.2016 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.10.2009 - 13.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lelkova 3362/20a, Kravaře 74721, Česká republika | 22.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Lelkova 3218/20, Kravaře 74721, Česká republika | 13.10.2016 - 22.1.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.10.2016 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 13.10.2016 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 8.7.2014 - 13.10.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.10.2009 - 13.10.2016 |
Jednatel | Barbora Wanke |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 |
Adresa | Lelkova 3362/20a, 74721 Kravaře |
Jednatel | Jan Michalčík |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 |
Adresa | Lelkova 3218/20, 74721 Kravaře |
jednatel | Radim Wanke |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 |
Adresa | Lelkova 3362/20a, 74721 Kravaře |
jednatel | Barbora Wanke |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2014 do 13.10.2016 |
Adresa | Lelkova 3362/20a, 74721 Kravaře |
jednatel | Jan Michalčík |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2014 do 13.10.2016 |
Adresa | Lelkova 3218/20, 74721 Kravaře |
jednatel | Barbora Michalčíková |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2009 do 8.7.2014 |
Adresa | Lelkova 3218/20, 74721 Kravaře |
jednatel | Jan Michalčík |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2009 do 8.7.2014 |
Adresa | Lelkova 3218/20, 74721 Kravaře |
IČO (identifikační číslo): | 28602633 |
---|---|
Jméno: | CENTRAL plus s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 10. 2009 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Lelkova 3362/20, Kravaře 74721 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 3. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 10. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Michalčík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Barbora Wanke |
Člen statutárního orgánu: | Radim Wanke |
IČO: | 28602633 |
---|---|
Firma: | CENTRAL plus s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Kravaře |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 10. 2009 |
Sídlo: | Lelkova 3362/20, Kravaře 74721 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách |