CENTRAL EUROPEAN CAPITAL s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CENTRAL EUROPEAN CAPITAL s.r.o. v likvidaci (26196441) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V jámě 1371/8, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 8. 2000 a je stále aktivní. CENTRAL EUROPEAN CAPITAL s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o CENTRAL EUROPEAN CAPITAL s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CENTRAL EUROPEAN CAPITAL s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 8. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 78842 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26196441 | |
Jméno: | CENTRAL EUROPEAN CAPITAL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.8.2000 |
Zapsána dne: | 24.8.2000 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84 Cm 1860/2023-5 ze dne 31.1.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 22.2.2024. | 13.5.2024 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.8.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V jámě 1371/8, Praha 11000, Česká republika | 26.9.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Na bojišti 1989/8, Praha 12000, Česká republika | 12.11.2007 - 26.9.2012 |
Adresa: | Španělská 770/2, Praha 12000, Česká republika | 23.1.2003 - 12.11.2007 |
Adresa: | Na bojišti 1989/8, Praha 12000, Česká republika | 24.8.2000 - 23.1.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.9.2012 |
ekonomické poradenství | 24.8.2000 - 26.9.2012 |
správa majetku | 24.8.2000 - 26.9.2012 |
jednatel | Robert Lukášek |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2015 |
Adresa | Za pilou 447, 26707 Chyňava |
jednatel | Robert Lukášek |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2012 do 8.10.2015 |
Adresa | Za pilou 447, 26707 Chyňava |
jednatel | Georg Hotar |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2005 do 26.9.2012 |
Adresa | Pod Košířem , Prostějov |
jednatel | Ing. Lucie Brothánková |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2000 do 15.7.2005 |
Adresa | U Velké ceny 408/20, 62300 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 26196441 |
---|---|
Jméno: | CENTRAL EUROPEAN CAPITAL s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 8. 2000 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | V jámě 1371/8, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 8. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 8. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 8. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Robert Lukášek |
---|
IČO: | 26196441 |
---|---|
Firma: | CENTRAL EUROPEAN CAPITAL s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 24. 8. 2000 |
Sídlo: | V jámě 1371/8, Praha 11000 |
---|
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |