Centec automatika, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Centec automatika, spol. s r.o. (44848048) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pekařská 601/8, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 1991 a je stále aktivní. Centec automatika, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Centec automatika, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Centec automatika, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5980 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44848048 | |
Jméno: | Centec automatika, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.12.1991 |
Zapsána dne: | 17.12.1991 | |
Zastupování společnosti: společnost zastupují a za ni se podepisují oba společníci bez omezení. Jménem společnosti mohou jednat a podepisovat též jednatelé. Datum uzavření společenské smlouvy: 05.12.1991 | 17.12.1991 - 9.6.1998 |
Základní kapitál | 5 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.5.2001 | |
Základní kapitál | 37 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.10.1998 - 18.5.2001 | |
Základní kapitál | 21 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.6.1998 - 13.10.1998 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.12.1991 - 9.6.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pekařská 601/8, Praha 15500, Česká republika | 2.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Pekařská 8/601, Praha 5 , Česká republika | 7.5.1997 - 2.11.2016 |
Adresa: | Lípová 15, Praha 2 12000, Česká republika | 17.12.1991 - 7.5.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost organizačních a ekonomických poradců | 13.10.1998 |
výroba strojů a přístrojů pro všeobecné účely a potravinářský průmysl | 9.6.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 9.6.1998 |
vydavatelská činnost | 9.6.1998 |
výroba strojů pro chemický průmysl | 9.6.1998 |
výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů | 9.6.1998 |
projektová činnost v oblasti potravinářské technologie | 9.6.1998 |
projektová činnost v oblasti chemické technologie | 9.6.1998 |
projektování elektrických zařízení | 9.6.1998 |
poskytování software | 9.6.1998 |
poradenská činnost v oblasti potravinářské technologie | 9.6.1998 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 9.6.1998 |
pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování služeb jiných než základních | 9.6.1998 |
. | 7.5.1997 - 9.6.1998 |
- výroba a prodej vědeckých zařízení, měřících přístrojů a laboratorního příslušenství z oboru fyzikální analytiky - zprostředkování dovozu a vývozu vědeckých zařízení, měřících přístrojů a laboratorního příslušenství - vývoj počítačových programů zejména pro vědecká zařízení, která budou předmětem obchodu a jejich prodej - obstaravatelská činnost | 17.12.1991 - 7.5.1997 |
jednatel | David Vodehnal |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2013 |
Adresa | Novoborská 619/25, 19000 Praha |
Jednatel | Dr. Hubert Koukol |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2016 do 16.6.2021 |
Adresa | Ke Klimentce 2186/15, 15000 Praha |
Jednatel | Dr. Hubert Koukol |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.1999 do 2.11.2016 |
Adresa | Ke Klimentce 13/15, v ČR: Praha 5 |
Jednatel | Ing. Stanislava Vaňková |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.1998 do 7.11.2013 |
Adresa | Mendelova 540, Praha 4 |
Jednatel | JUDr. Petr Hošek |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.1997 do 13.10.1998 |
Adresa | Pod Rapidem 12, Praha 10 |
Jednatel | JUDr. Petr Hošek |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.1991 do 7.5.1997 |
Adresa | Tesařská 451/82, 29301 Mladá Boleslav |
IČO (identifikační číslo): | 44848048 |
---|---|
Jméno: | Centec automatika, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 12. 1991 |
Celkový počet živností: | 15 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Pekařská 601/8, Praha 15000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | RNDr. Hubert Koukol |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | David Vodehnal |
IČO: | 44848048 |
---|---|
Firma: | Centec automatika, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 12. 1991 |
Sídlo: | Pekařská 601/8, Praha 15500 |
---|
Výroba komunikačních zařízení |
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením |
Nespecializovaný velkoobchod |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |