ČEMOINVEST s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ČEMOINVEST s.r.o. "v likvidaci" (15268080) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 28. října 2556/124, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 2. 1991 ČEMOINVEST s.r.o. "v likvidaci" má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ČEMOINVEST s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ČEMOINVEST s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 2. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1113 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15268080 | |
Jméno: | ČEMOINVEST s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.2.1991 |
Zapsána dne: | 15.2.1991 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 8. 2018, č.j. 29 Cm 142/2019-14, které nabylo právní moci dne 17. 9. 2019, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 1.10.2019 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 14.1.1991. | 15.2.1991 - 30.8.2016 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.1.2015 | |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.2.1991 - 28.1.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 28. října 2556/124, Ostrava 70200, Česká republika | 28.1.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 28. října 2556/124, Ostrava 70200, Česká republika | 12.6.2008 - 28.1.2015 |
Adresa: | Sokolovská 27/93, Praha 18600, Česká republika | 1.12.2006 - 12.6.2008 |
Adresa: | Klecanská 824/10, Praha 8 18200, Česká republika | 15.2.1991 - 1.12.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba a prodej masných a potravinářských výrobků | 15.2.1991 |
ekologická výroba a prodej paliv z odpadových surovin | 15.2.1991 |
obchodně zprostředkovatelská činnost v oblastech, ke kterým není zapotřebí zvláštního povolení | 15.2.1991 |
Jednatel | Silvie Oršulíková |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 |
Adresa | Dělnická 1168/19, 73601 Havířov |
jednatel | Silvie Oršulíková |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2008 do 28.1.2015 |
Adresa | Dělnická 1168/19, 73601 Havířov |
jednatel | Ing. Pavel Balán |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2006 do 25.8.2008 |
Adresa | Jedlová 495/6, 73601 Havířov |
Jednatel | PhDr. Vlastislav Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2005 do 10.1.2006 |
Adresa | Jana Ziky 1945/20, 70800 Ostrava |
vedoucí společnosti | JUDr. Vladimír Čepelka |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.1991 do 4.5.2005 |
Adresa | Slancova 1262/2, 18200 Praha |
IČO: | 15268080 |
---|---|
Firma: | ČEMOINVEST s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 2. 1991 |
Sídlo: | 28. října 2556/124, Ostrava 70200 |
---|
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod s pevnými palivy |