CEMDEST s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CEMDEST s. r. o. (61945714) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jasenice 712, 75501 Vsetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 1995 a je stále aktivní. CEMDEST s. r. o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o CEMDEST s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CEMDEST s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 20. 1. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12810 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61945714 | |
Jméno: | CEMDEST s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.1.1995 |
Zapsána dne: | 20.1.1995 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.9.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.1.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jasenice 712, Vsetín 75501, Česká republika | 6.9.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Do Špice 824/13, Ostrava 72529, Česká republika | 10.9.2014 - 6.9.2023 |
Adresa: | Do Špice 824/13, Ostrava 72529, Česká republika | 6.10.2009 - 10.9.2014 |
Adresa: | Bieblova 2070/24, Ostrava 70200, Česká republika | 20.1.1995 - 6.10.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací | 6.9.2023 |
Provádění ohňostrojných prací | 6.9.2023 |
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti | 6.9.2023 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 6.9.2023 |
Velkoobchod a maloobchod | 6.9.2023 |
Pronájem a půjčování věcí movitých | 6.9.2023 |
Poskytování technických služeb | 6.9.2023 |
provádění trhacích a ohňostrojných prací | 10.9.2014 - 10.9.2014 |
Provádění trhacích a ohňostrojných prací | 10.9.2014 - 6.9.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.9.2014 - 10.9.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.9.2014 - 6.9.2023 |
nákup a prodej výbušnin | 10.9.2014 - 10.9.2014 |
Nákup a prodej výbušnin | 10.9.2014 - 6.9.2023 |
pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou | 15.7.1999 - 10.9.2014 |
zemní práce kromě příloh zák. č. 455/1991 Sb. | 15.7.1999 - 10.9.2014 |
otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek; zřizování , zajišťování a likvidace důlních děl a lomů; úprava zušlechťování nerostů v souvislosti s jejich dobýváním zřizování odvalů a provozování odvalů, výsypek a odkališť dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování stavební práce a destrukce | 15.7.1999 - 10.9.2014 |
provádění trhacích a ohňostrojných prací | 20.1.1995 - 10.9.2014 |
vývoj, výroba, prodej, nákup, přeprava a znehodnocování střeliva | 20.1.1995 - 10.9.2014 |
zprostředkování prací a služeb | 20.1.1995 - 10.9.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 20.1.1995 - 10.9.2014 |
jednatel | Ing. Gabriel Ferencz |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2024 |
Adresa | Borodáčova 309/41 , Košice, Barca |
jednatel | Ing. Bronislav Válek |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2023 |
Adresa | Hrnčířská 2449, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Jednatel | Jiří Bertók |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2015 do 6.9.2023 |
Adresa | Do Špice 824/13, 72529 Ostrava |
jednatel | Jiří Bertók |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2014 do 20.3.2015 |
Adresa | Do Špice 824/13, 72529 Ostrava |
jednatel | Jiří Bertók |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2009 do 10.9.2014 |
Adresa | Do Špice 824/13, 72529 Ostrava |
jednatel | ing. Milan Záruba |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2008 do 6.10.2009 |
Adresa | Kulíšek 576, 75663 Krhová |
jednatel | Jiří Bertok |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2008 do 6.10.2009 |
Adresa | Bieblova 2070/24, 70200 Ostrava |
jednatel | Jiří Bertok |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2008 do 31.10.2008 |
Adresa | Bieblova 2070/24, 70200 Ostrava |
jednatel | ing. Milan Záruba |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2004 do 6.6.2008 |
Adresa | Kulíšek 576, 75663 Krhová |
jednatel | Jiří Bertok |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1995 do 6.6.2008 |
Adresa | Bieblova 2070/24, 70200 Ostrava |
jednatel | ing. Milan Záruba |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.1996 do 2.8.2004 |
Adresa | 1. máje 1617 , Hranice na Moravě |
jednatel | ing. Vladimír Jurásek |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1995 do 15.7.1999 |
Adresa | R. Prchaly 4487 , Ostrava - Poruba |
jednatel | ing. Milan Záruka |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1995 do 15.10.1996 |
Adresa | 1. máje 1614 , Hranice na Moravě |
IČO (identifikační číslo): | 61945714 |
---|---|
Jméno: | CEMDEST s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 1. 1995 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Jasenice 712, Vsetín 75501 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 2. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 1. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2006 |
Zánik oprávnění | 6. 11. 2023 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2006 |
Zánik oprávnění | 3. 9. 2015 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Bronislav Válek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Gabriel Ferencz |
IČO: | 61945714 |
---|---|
Firma: | CEMDEST s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Vsetín |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 1. 1995 |
Sídlo: | Jasenice 712, Vsetín 75501 |
---|
Výroba zbraní a střeliva |
Demolice a příprava staveniště |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků |
Ostatní úklidové činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |