Cell Net s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Cell Net s.r.o. v likvidaci (62906071) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rubensova 2241/1, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 1995 Cell Net s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Cell Net s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Cell Net s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 1. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 34369 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62906071 | |
Jméno: | Cell Net s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.1.1995 |
Zapsána dne: | 5.1.1995 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 229/2023-5 ze dne 26. 4. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 25. 5. 2023. | 16.10.2023 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.1.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rubensova 2241/1, Praha 10000, Česká republika | 17.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Rubensova 2241, Praha 10 10000, Česká republika | 7.6.2000 - 17.9.2015 |
Adresa: | Sokolovská 79, Praha 8 18000, Česká republika | 5.1.1995 - 7.6.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.11.2010 - 10.11.2017 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 15.11.2010 - 10.11.2017 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 5.1.1995 - 15.11.2010 |
montáž a servis autopříslušenství | 5.1.1995 - 15.11.2010 |
Jednatel | Ing. Vladimír Melich |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2015 |
Adresa | Pod Zavíračkou 93, 25209 Hradištko |
Jednatel | Ing. Vladimír Melich |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 do 17.9.2015 |
Adresa | Pod Zavíračkou 93, 25209 Hradištko |
jednatel | Ing. Ivan Balcar |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2010 do 17.9.2015 |
Adresa | Zákupská 525/3, 18200 Praha 8 |
Jednatel | Ing. Vladimír Melich |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1995 do 13.5.2010 |
Adresa | Na rovinách 843/9, 14000 Praha 4 |
Jednatel | Ing. Ivan Balcar |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1995 do 7.6.2000 |
Adresa | Zelená 9, 16000 Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 62906071 |
---|---|
Jméno: | Cell Net s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 1. 1995 |
Sídlo: | Rubensova 2241/1, Praha 10000 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimír Melich |
---|
IČO: | 62906071 |
---|---|
Firma: | Cell Net s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 1. 1995 |
Sídlo: | Rubensova 2241/1, Praha 10000 |
---|
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |