CELETI pro s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CELETI pro s.r.o. (11649038) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Leopoldova 443/12, 14900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 2021 CELETI pro s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o CELETI pro s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CELETI pro s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 7. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 352336 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11649038 | |
Jméno: | CELETI pro s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.7.2021 |
Zapsána dne: | 8.7.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.7.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Leopoldova 443/12, Praha 14900, Česká republika | 30.8.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Anglická 336/21, Praha 12000, Česká republika | 17.10.2021 - 30.8.2023 |
Adresa: | Nerudova 209/10, Praha 11800, Česká republika | 8.7.2021 - 17.10.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 8.7.2021 |
Jednatel | David Horák |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2023 |
Adresa | Čechova 667/23, 29301 Mladá Boleslav |
jednatel | Martin Dykast |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2023 do 3.7.2023 |
Adresa | 94, 33023 Nýřany |
jednatel | Ing. Jiří Tuvora Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2021 do 12.4.2023 |
Adresa | 28. pluku 241/46, 10000 Praha |
jednatel | Mgr. Petr Pohořelý |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 do 17.10.2021 |
Adresa | Biskupcova 2734/73a, 13000 Praha |
IČO: | 11649038 |
---|---|
Firma: | CELETI pro s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 7. 2021 |
Sídlo: | Anglická 336/21, Praha 12000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |