ČEJKA, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ČEJKA, s.r.o. (25553445) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 2. 1999 a je stále aktivní. ČEJKA, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ČEJKA, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ČEJKA, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 2. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33002 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25553445 | |
Jméno: | ČEJKA, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.2.1999 |
Zapsána dne: | 4.2.1999 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 11.2.2021 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.2.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kounicova 685/20, Brno 60200, Česká republika | 4.2.1999 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.3.2013 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 19.3.2013 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.2.1999 - 19.3.2013 |
zprostředkovatelská činnost | 4.2.1999 - 19.3.2013 |
jednatel | Michal Čejka |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2021 |
Adresa | Meluzínova 3781/15, 61500 Brno |
jednatel | Ing. Dušan Čejka |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2022 do 9.7.2024 |
Adresa | Příhon 377/54, 66402 Ochoz u Brna |
jednatel | Ing. Dušan Čejka |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2021 do 22.1.2022 |
Adresa | Příhon 377/54, 66402 Ochoz u Brna |
jednatel | Dušan Čejka |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2013 do 11.2.2021 |
Adresa | Příhon 377/54, 66402 Ochoz u Brna |
jednatel | Ing. Dušan Čejka |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2004 do 19.3.2013 |
Adresa | Příhon 377/54, 66402 Ochoz u Brna |
jednatel | Ing. Dušan Čejka |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.1999 do 3.4.2004 |
Adresa | Suzova 356/6, 62100 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25553445 |
---|---|
Jméno: | ČEJKA, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 2. 1999 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Kounicova 686/22, Brno 60200 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 3. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 2. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Michal Čejka |
---|
IČO: | 25553445 |
---|---|
Firma: | ČEJKA, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 2. 1999 |
Sídlo: | , Brno |
---|
Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |