CEDIMA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CEDIMA s.r.o. (25065815) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hornokrčská 587/20, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 7. 1996 CEDIMA s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o CEDIMA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CEDIMA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 7. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 46660 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25065815 | |
Jméno: | CEDIMA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.7.1996 |
Zapsána dne: | 17.7.1996 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 12.9.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.9.2014 |
Základní kapitál | 4 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.9.1999 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.7.1996 - 21.9.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hornokrčská 587/20, Praha 4 14000, Česká republika | 11.10.2000 |
---|---|---|
Adresa: | Hornoměcholupská 205/30, Praha 10 10200, Česká republika | 17.7.1996 - 11.10.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.9.2009 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 17.7.1996 - 18.9.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 17.7.1996 - 18.9.2009 |
jednatel | Ing. Tomáš Koudelka |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2014 |
Adresa | Havlíčkova 142/19, 25101 Říčany |
jednatel | Ing. Tomáš Koudelka |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2009 do 12.9.2014 |
Adresa | Havlíčkova 142/19, 25101 Říčany |
jednatel | Ing. Tomáš Koudelka |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2002 do 18.9.2009 |
Adresa | 425, 25169 Velké Popovice |
jednatel | Ing. Tomáš Koudelka |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2001 do 10.4.2002 |
Adresa | 425, Velké Popovice |
jednatel | ing. Tomáš Koudelka |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.1999 do 14.12.2001 |
Adresa | Slunečná 364, 25163 Stránčice |
jednatel | ing. Tomáš Koudelka |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.1996 do 21.9.1999 |
Adresa | Slunečná 364, 25163 Stánčice |
jednatel | ing. Tomáš Koudela |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.1996 do 19.7.1996 |
Adresa | Slunečná 364, 25163 Stánčice |
IČO: | 25065815 |
---|---|
Firma: | CEDIMA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 7. 1996 |
Sídlo: | Hornokrčská 587/20, Praha 14000 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením |
Nespecializovaný velkoobchod |