Cedars'co, spol.s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Cedars'co, spol.s r.o. v likvidaci (47534915) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Maršála Rybalka 245, 27308 Pchery. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1992 Cedars'co, spol.s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Cedars'co, spol.s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Cedars'co, spol.s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16126 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47534915 | |
Jméno: | Cedars'co, spol.s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.12.1992 |
Zapsána dne: | 29.12.1992 | |
Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 82 Cm 348/2015-3 ze dne 27.5.2015, které nabylo právní moci dne 2.12.2015 se zrušuje společnost a nařizuje se její likvidace, a to ke dni právní moci rozhodnutí o jejím zrušení. | 25.2.2016 | |
Rozsah zaplaceného vkladu : ke dni zápisu složen celý vklad Založení společnosti : notářským zápisem ze dne 19.11.1992 Vznik společnosti : zápisem do obchodního rejstříku | 29.12.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.12.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Maršála Rybalka 245, Pchery 27308, Česká republika | 5.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Pchery Mumny č. 245 , okr. Kladno 27201, Česká republika | 29.12.1992 - 5.5.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 29.12.1992 - 8.10.2013 |
Jednatel | Ing. Nassir Ayoub |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2021 |
Adresa | Čimická 769/96, 18100 Praha |
Jednatel | Ing. Nassir Ayoub |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2021 do 3.7.2021 |
Adresa | náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice |
Jednatel | Ing. Nassir Ayoub |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2015 do 23.5.2021 |
Adresa | Pražská 3001/14, 41501 Teplice |
Jednatel | Ing. Nassir Ayoub |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 15.10.2015 |
Adresa | Jankovcova 2610, 41501 Teplice |
Jednatel | Ing. Nassir Ayoub |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2013 do 5.5.2015 |
Adresa | Jankovcova 2610, 41501 Teplice |
Jednatel | Ing. Nassir Ayoub |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.1992 do 15.10.2013 |
Adresa | Moravská 13, 12000 Praha 2 |
IČO: | 47534915 |
---|---|
Firma: | Cedars'co, spol.s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Pchery |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 12. 1992 |
Sídlo: | Maršála Rybalka 245, Pchery 27308 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |