ČEB Engineering, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ČEB Engineering, s.r.o. (47286423) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 11. 1992 ČEB Engineering, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ČEB Engineering, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ČEB Engineering, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 11. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3159 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47286423 | |
Jméno: | ČEB Engineering, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.11.1992 |
Zapsána dne: | 3.11.1992 | |
Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně a podepisuje za ni tak, že k obchodnímu jménu připojí svůj podpis s označením funkce "jednatel". | 3.11.1992 - 31.1.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.11.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Michelský vrch 62/20, Liberec 46014, Česká republika | 1.11.1993 |
---|---|---|
Adresa: | tř. 1.máje , Liberec , Česká republika | 3.11.1992 - 1.11.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Projektová činnost v investiční výstavbě. | 7.6.2000 |
investorko inženýrská činnost ve stavebnictví | 1.11.1993 - 7.6.2000 |
1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 2. Projektová činnost v investiční výstavbě. | 3.11.1992 - 7.6.2000 |
Jednatel | Vladimír Špůr |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.1993 do 31.1.1996 |
Adresa | Primátorská 935/11, 46014 Liberec |
Jednatel | Růžena Blašková |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.1992 do 17.2.1994 |
Adresa | Ostravská 671/10, 46014 Liberec |
Jednatel | Ing. Hana Mrtýnková |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.1992 do 11.8.1993 |
Adresa | Staňkova 219/17, 70030 Ostrava |
IČO: | 47286423 |
---|---|
Firma: | ČEB Engineering, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 3. 11. 1992 |
Sídlo: | Michelský vrch 62/20, Liberec 46014 |
---|
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |