ČDS šipky spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ČDS šipky spol. s r.o. (25326830) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lužická 419/14, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 2. 1997 a je stále aktivní. ČDS šipky spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ČDS šipky spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ČDS šipky spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 2. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 90516 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25326830 | |
Jméno: | ČDS - Trading, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.2.1997 |
Zapsána dne: | 5.2.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.2.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lužická 419/14, Olomouc 77900, Česká republika | 1.9.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Trpínky 7, Prostějov-Vrahovice 79811, Česká republika | 16.8.2002 - 1.9.2022 |
Adresa: | Lidická 57, Brno 60200, Česká republika | 8.4.1999 - 16.8.2002 |
Adresa: | Lidická 14/16, Brno 60200, Česká republika | 5.2.1997 - 8.4.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod, Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. | 29.12.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.12.2018 - 29.12.2021 |
ubytovací služby | 11.12.2002 - 13.12.2018 |
hostinská činnost | 11.12.2002 - 13.12.2018 |
provozování nevýherních hracích sportovních přístrojů | 8.4.1999 - 13.12.2018 |
pořádání sportovních a tělovýchovných akcí a kursů | 8.4.1999 - 13.12.2018 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( obchodní činnost ) | 5.2.1997 - 13.12.2018 |
Provozování nevýherních hracích zařízení | 5.2.1997 - 13.12.2018 |
jednatel | Zdeněk Špička |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2021 |
Adresa | Janského 426/12, 77900 Olomouc |
jednatel | Luděk Směšný |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 29.12.2021 |
Adresa | Čs. armádního sboru 15/34, 79811 Prostějov |
jednatel | Martin Wőrndl |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2018 do 29.12.2021 |
Adresa | Na Návsi 32, 37001 Homole |
jednatel | Luděk Směšný |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2002 do 13.11.2015 |
Adresa | Čs. armádního sboru 34, 79811 Prostějov-Vrahovice |
jednatel | Luděk Směšný |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.1997 do 16.8.2002 |
Adresa | Cyrila Boudy 4, 79601 Prostějov |
IČO (identifikační číslo): | 25326830 |
---|---|
Jméno: | ČDS šipky spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 5. 1997 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 2. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2002 |
Zánik oprávnění | 1. 9. 2009 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 2003 |
Zánik oprávnění | 13. 7. 2005 |
Člen statutárního orgánu: | Luděk Směšný |
---|
IČO: | 25326830 |
---|---|
Firma: | ČDS šipky spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 5. 1997 |
Sídlo: | Lužická 419/14, Olomouc 77900 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |