CCIF Dřísy II s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CCIF Dřísy II s.r.o. (25708147) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Běžecká 2407/2, 16900 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 11. 1998 CCIF Dřísy II s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o CCIF Dřísy II s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CCIF Dřísy II s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 11. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 63074 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25708147 | |
Jméno: | MAGNA INVEST Dřísy II s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.11.1998 |
Zapsána dne: | 9.11.1998 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 2.9.2014 - 4.4.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.9.2014 |
Základní kapitál | 900 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.8.2010 | |
Základní kapitál | 450 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.11.1999 - 20.8.2010 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.11.1998 - 25.11.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Běžecká 2407/2, Praha 16900, Česká republika | 17.1.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého 707, Bohumín 73581, Česká republika | 4.4.2022 - 17.1.2024 |
Adresa: | Mandloňová 944/5, Praha 19000, Česká republika | 20.8.2010 - 4.4.2022 |
Adresa: | Křičenského 381, Dašice 53303, Česká republika | 13.3.2002 - 20.8.2010 |
Adresa: | Polní 94, Dřísy 27714, Česká republika | 9.11.1998 - 13.3.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména tyto obory činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 4.4.2022 |
konzultační a poradenské činnosti v oblasti zpracování plastů | 9.11.1998 - 4.4.2022 |
nakládání s odpady, vyjma nebezpečných odpadů | 9.11.1998 - 4.4.2022 |
zpracování plastů | 9.11.1998 - 2.9.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma vyznačeného v příloze 1,2,3 živnostenského zákona | 9.11.1998 - 4.4.2022 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 9.11.1998 - 4.4.2022 |
jednatel | Hana Tauferová |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2024 |
Adresa | Xaverovská 271/11, 19700 Praha |
jednatel | Mgr. Ing. Ondřej Pieran CFA |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2022 do 17.1.2024 |
Adresa | Rolnická 56, 73551 Bohumín |
Jednatel | JUDr. Zdeněk Vychodil |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2020 do 4.4.2022 |
Adresa | Jeseniova 511/15, 13000 Praha |
Jednatel | JUDr. Zdeněk Vychodil |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.1999 do 19.2.2020 |
Adresa | Jeseniova 511/15, 13000 Praha |
jednatel | JUDr. Vladimír Buťa |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2007 do 20.8.2010 |
Adresa | Ostromečská 437/9, 13000 Praha |
jednatel | František Plaček |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.1998 do 13.3.2002 |
Adresa | Na chaloupkách , Všetaty, Přívory |
jednatel | Ing. Vladimír Holoubek |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.1998 do 25.11.1999 |
Adresa | Ovocná 546, 27711 Libiš |
IČO: | 25708147 |
---|---|
Firma: | CCIF Dřísy II s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 11. 1998 |
Sídlo: | Běžecká 2407/2, Praha 16900 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory |