CC DION z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CC DION z.s. (67362095) je Spolek. Sídlí na adrese Uzbecká 1409/8, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 CC DION z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o CC DION z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CC DION z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8442 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 67362095 | |
Jméno: | CC DION z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Uzbecká 1409/8, Praha 10100, Česká republika | 28.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kazašská 1425/8, Praha 10100, Česká republika | 1.1.2014 - 28.11.2016 |
Předseda | Miloš Nemanský |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 |
Adresa | Uzbecká 1409/8, 10100 Praha |
Místopředseda | Ing. Dana Chabičovská |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2022 |
Adresa | Na Stárce 1199/8, 15000 Praha |
Místopředseda | Vladimír Černovský |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2018 |
Adresa | Rezlerova 273/74, 10900 Praha |
Místopředseda | Petr Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 23.7.2021 |
Adresa | Baškirská 1407/7, 10100 Praha |
Místopředseda | Vladimír Černovský |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 1.7.2018 |
Adresa | Rezlerova 273, 10900 Praha |
Místopředseda | Vladimír Černovský |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 1.7.2018 |
Adresa | Rezlerova 273, 10900 Praha |
IČO: | 67362095 |
---|---|
Firma: | CC DION z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 4. 10. 1997 |
Sídlo: | Uzbecká 1409/8, Praha 10100 |
---|
Činnosti sportovních klubů |