CATTLE RESEARCH s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CATTLE RESEARCH s.r.o. (01573209) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 193, 59233 Radešínská Svratka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 5. 2013 CATTLE RESEARCH s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o CATTLE RESEARCH s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CATTLE RESEARCH s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 5. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 114642 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01573209 | |
Jméno: | CATTLE RESEARCH s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.5.2013 |
Zapsána dne: | 11.5.2013 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.5.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 193, Radešínská Svratka 59233, Česká republika | 26.9.2019 |
---|---|---|
Adresa: | U topíren 860/2, Praha 17000, Česká republika | 11.5.2013 - 26.9.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.5.2013 |
jednatel | Marian Bílý |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2019 |
Adresa | 115, 39409 Kojčice |
jednatel | Josef Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2017 do 26.9.2019 |
Adresa | 210, 59455 Dolní Loučky |
jednatel | Josef Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2013 do 10.9.2017 |
Adresa | 347, 59455 Dolní Loučky |
jednatel | Josef Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2013 do 10.9.2017 |
Adresa | 347, 59455 Dolní Loučky |
jednatel | Roman Šustáček |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2013 do 1.6.2016 |
Adresa | 186, 59233 Radešínská Svratka |
jednatel | Roman Šustáček |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2013 do 1.6.2016 |
Adresa | 186, 59233 Radešínská Svratka |
IČO: | 01573209 |
---|---|
Firma: | CATTLE RESEARCH s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Radešínská Svratka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 5. 2013 |
Sídlo: | 193, Radešínská Svratka 59233 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |