CARTEK TRANS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CARTEK TRANS s.r.o. (26926555) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 117, 76325 Drnovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 4. 2004 a je stále aktivní. CARTEK TRANS s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o CARTEK TRANS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CARTEK TRANS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 4. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 45897 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26926555 | |
Jméno: | CARTEK TRANS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.4.2004 |
Zapsána dne: | 20.4.2004 |
Základní kapitál | 220 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.4.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 117, Drnovice 76325, Česká republika | 7.2.2019 |
---|---|---|
Adresa: | 114, Loučka 76325, Česká republika | 23.9.2016 - 7.2.2019 |
Adresa: | čp. 114, Loučka 76325, Česká republika | 20.4.2004 - 23.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Opravy silničních vozidel | 7.2.2019 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.2.2019 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 7.2.2019 |
silniční motorová doprava nákladní | 20.4.2004 - 7.2.2019 |
zasilatelství | 20.4.2004 - 7.2.2019 |
specializovaný maloobchod | 20.4.2004 - 7.2.2019 |
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 20.4.2004 - 7.2.2019 |
velkoobchod | 20.4.2004 - 7.2.2019 |
jednatel | Michal Machů |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2019 |
Adresa | 99, 76325 Drnovice |
jednatel | Pavel Machů |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2019 |
Adresa | 143, 76325 Drnovice |
Jednatel | Miroslav Šůstek |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 7.2.2019 |
Adresa | 114, 76325 Loučka |
Jednatel | Miroslav Šůstek |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2004 do 23.9.2016 |
Adresa | čp. 114, 76325 Loučka |
IČO (identifikační číslo): | 26926555 |
---|---|
Jméno: | CARTEK TRANS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 4. 2004 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 4. 2008 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 4. 2004 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 20. 4. 2004 |
Přerušeno od | 31. 7. 2019 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Michal Machů |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Machů |
IČO: | 26926555 |
---|---|
Firma: | CARTEK TRANS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Drnovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 4. 2004 |
Sídlo: | 117, Drnovice 76325 |
---|
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |