CARLOVI, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CARLOVI, s.r.o. (25728989) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Masná 1059/5, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 1. 1999 CARLOVI, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o CARLOVI, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CARLOVI, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 1. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 64904 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25728989 | |
Jméno: | CARLOVI, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.1.1999 |
Zapsána dne: | 19.1.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masná 1059/5, Praha 11000, Česká republika | 27.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Masná 5, Praha l , Česká republika | 19.1.1999 - 27.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor | 27.11.2015 |
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem - v souladu s ust. § 4 zák.č. 455/9l Sb. | 19.1.1999 - 27.11.2015 |
jednatel | Ing. arch. Lumír Berčík |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2013 |
Adresa | Biskupský dvůr 1154/1, 11000 Praha |
jednatel | ing. arch. Lumír Berčík |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2008 do 10.10.2013 |
Adresa | Biskupský dvůr 1/1154, 11000 Praha 1 |
jednatel | Achille Giorgio Baracca |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2004 do 20.10.2008 |
Adresa | , Milano, Vie Ressi 16 |
jednatel | Ing. arch. Lumír Berčík |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1999 do 4.10.2004 |
Adresa | Biskupský dvůr 1, Praha l |
IČO: | 25728989 |
---|---|
Firma: | CARLOVI, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 19. 1. 1999 |
Sídlo: | Masná 1059/5, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |