CARLOS SANTANA - tribute band CZ, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Nivnická 181/6, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 4. 2015 a je stále aktivní. CARLOS SANTANA - tribute band CZ, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o CARLOS SANTANA - tribute band CZ, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CARLOS SANTANA - tribute band CZ, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 17. 4. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 14229 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03983498 | |
Jméno: | CENTROM Investment z. s. | |
Zapsána dne: | 17.4.2015 | |
Zapisovaný spolek CENTROM Investment z.s., sídlo Sirotčí 765/45a, 703 00 Ostrava ( IČ přidělí Krajský soud v okamžiku zápisu ) vznikl odštěpením z rozdělovaného spolku CENTROM, občanské sdružení, sídlo Siročí 765/45a, 703 00 Ostrava, IČ 69610371. Na zapis ovaný spolek přešla část jmění rozdělovaného spolku uvedená v projektu rozdělení, schváleného mimořádnou členskou schůzí rozdělovaného spolku z 5.1.2015. Ostatními odštěpenými spolky jsou : - CENTROM RDV z.s., sídlo Sirotčí 765/45a, 703 00 Ostrava ( IČ př idělí Krajský soud v okamžiku zápisu ) - CENTROM Olomouc z.s., sídlo Sirotčí 765/45a, 703 00 Ostrava ( IČ přidělí Krajský soud v okamžiku zápisu ) | 17.4.2015 - 17.4.2015 | |
Zapisovaný spolek CENTROM Investment z.s., sídlo Sirotčí 765/45a, 703 00 Ostrava, IČ 03983498, vznikl odštěpením z rozdělovaného spolku CENTROM, občanské sdružení, sídlo Siročí 765/45a, 703 00 Ostrava, IČ 69610371. Na zapisovaný spolek přešla část jmění r ozdělovaného spolku uvedená v projektu rozdělení, schváleného mimořádnou členskou schůzí rozdělovaného spolku z 5.1.2015. Ostatními odštěpenými spolky jsou CENTROM RDV z.s., sídlo Sirotčí 765/45a, 703 00 Ostrava, IČ 03983404 a CENTROM Olomouc z.s., sídlo Sirotčí 765/45a, 703 00 Ostrava, IČ 03983579. | 17.4.2015 - 2.10.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nivnická 181/6, Ostrava 70900, Česká republika | 2.10.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Sirotčí 765/45a, Ostrava 70300, Česká republika | 17.4.2015 - 2.10.2019 |
předseda | Ing. Jakub Šuster MBA |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2022 |
Adresa | Stará čtvrť 424/15D, 72528 Ostrava |
předseda | Ing. Jakub Šuster MBA |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2019 do 21.12.2022 |
Adresa | Počáteční 1397/13, 71000 Ostrava |
předseda | Ing. Jakub Šuster |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2017 do 2.10.2019 |
Adresa | Počáteční 1397/13, 71000 Ostrava |
předseda | Mgr. Ivana Nesétová |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2015 do 20.7.2017 |
Adresa | Turgeněvova 1430/40, 71600 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 03983498 |
---|---|
Jméno: | CARLOS SANTANA - tribute band CZ, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 17. 4. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nivnická 181/6, Ostrava 70900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 9. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jakub Šuster |
---|
IČO: | 03983498 |
---|---|
Firma: | CARLOS SANTANA - tribute band CZ, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 4. 2015 |
Sídlo: | Nivnická 181/6, Ostrava 70900 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |