Carista s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Carista s.r.o. (65412753) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Višňová 483/12, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 4. 1996 a je stále aktivní. Carista s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Carista s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Carista s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 4. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44704 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65412753 | |
Jméno: | Carista s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.4.1996 |
Zapsána dne: | 24.4.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.4.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
agenturní činnost v oblasti kultury a umění | 3.7.2002 |
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobých akcí | 3.7.2002 |
specializovaný maloobchod | 3.7.2002 |
zprostředkování služeb | 3.7.2002 |
Půjčovna aut. | 24.4.1996 - 3.7.2002 |
Provozování cestovní kanceláře. | 24.4.1996 - 3.7.2002 |
Jednatel | JUDr. Renata Jarkovská |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.1996 |
Adresa | Višňová 12/483, Praha 4-Krč |
IČO (identifikační číslo): | 65412753 |
---|---|
Jméno: | Carista s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 4. 1996 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Višňová 483/12, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 18. 2. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 1. 4. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Lubor Jarkovský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Renata Jarkovská |
IČO: | 65412753 |
---|---|
Firma: | Carista s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 4. 1996 |
Sídlo: | Višňová 483/12, Praha 14000 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |