CARISIA corporation s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CARISIA corporation s.r.o. v likvidaci (24751430) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Holubinková 161/10, 10400 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 10. 2010 CARISIA corporation s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o CARISIA corporation s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CARISIA corporation s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 10. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 171322 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24751430 | |
Jméno: | CARISIA corporation s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.10.2010 |
Zapsána dne: | 18.10.2010 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 168/2023-5 ze dne 31.3.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 3.5.2023. | 28.7.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.10.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Holubinková 161/10, Praha 10400, Česká republika | 20.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Holubinková 161/10, Praha 10400, Česká republika | 18.10.2010 - 20.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 18.10.2010 |
jednatel | Oleg Storchevoy |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 |
Adresa | , Zytomyr, Korolenka 10 |
jednatel | Ivan Belotel |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 |
Adresa | , V. Vodiane 40, Zakarpatská oblast |
jednatel | Mykola Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 |
Adresa | , V. Vodiane, Kutuzova 21, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vasyl Pukman |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 |
Adresa | , V. Vodiane, Kutuzova 19, Zakarpatská oblast |
jednatel | Nataliya Kudinova |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 |
Adresa | , Derevyane, Nova 35, Rivenská oblast |
jednatel | Oksana Kozak |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 |
Adresa | , Halysiv, Molodizna 12, Rivenská oblast |
jednatel | Tetyana Balandyukh |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 |
Adresa | , Staryy Rozdil, Myru 8a, Lvovská oblast |
jednatel | Vasyl Yantso |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 |
Adresa | , Velyki Lučky, Zovtneva 87, Zakarpatská oblast |
jednatel | Leonid Malinovskyy |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 |
Adresa | , Volodymyr-Volynsk, Lucka 105, Volyňská oblast |
jednatel | Volodymyr Kuziv |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 |
Adresa | , Drohobych, Sokoliv, Lvovská oblast |
jednatel | Valeriy Khlopek |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 |
Adresa | , Zdovbycja, Šosova 121, Rivenská oblast |
jednatel | Anatoliy Ivanov |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 |
Adresa | , Zdovbycja, Martynjuka 15, Rivenská oblast |
jednatel | Oleh Polishchuk |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 |
Adresa | , Zdovbycja, Zarična 17, Rivenská oblast |
jednatel | Svitlana Tsogla |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 |
Adresa | Travná 1293, 19800 Praha |
jednatel | Sergiy Maletskyy |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 |
Adresa | Za podjezdem 356/15, 10300 Praha |
jednatel | Oleksandr Chabanyuk |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 |
Adresa | 185, 27741 Tuhaň |
jednatel | Kseniya Ptashnyk |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 |
Adresa | 185, 27741 Tuhaň |
jednatel | Iván Korol |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2024 |
Adresa | Bratří Kotrbů 428/53, 66447 Střelice |
jednatel | Ivan Oprish |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 |
Adresa | Podnikatelská 569, 19011 Praha |
jednatel | Iván Korol |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2016 do 17.2.2024 |
Adresa | Neklanova 151/40, 12800 Praha |
jednatel | Iván Korol |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 19.5.2016 |
Adresa | Přecechtělova 2229/6, 15500 Praha |
jednatel | Kseniya Ptashnyk |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 25.2.2016 |
Adresa | Bělehradská 443/76, 12000 Praha |
jednatel | Oleksandr Chabanyuk |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 25.2.2016 |
Adresa | Bělehradská 443/76, 12000 Praha |
jednatel | Sergiy Maletskyy |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 20.11.2015 |
Adresa | Za podjezdem 356/15, 10300 Praha |
jednatel | Ivan Korol |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 20.11.2015 |
Adresa | Nad Primaskou 1429/47, 10000 Praha |
jednatel | Svitlana Tsogla |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 20.11.2015 |
Adresa | Galetova 429/2, 29301 Mladá Boleslav |
jednatel | Ivan Oprish |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 20.11.2015 |
Adresa | Podnikatelská 569, 19011 Praha |
jednatel | Oleksandr Chabanyuk |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 20.11.2015 |
Adresa | V předpolí 1472/27, 10000 Praha |
jednatel | Kseniya Ptashnyk |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 20.11.2015 |
Adresa | V předpolí 1472/27, 10000 Praha |
IČO: | 24751430 |
---|---|
Firma: | CARISIA corporation s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 22 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 10. 2010 |
Sídlo: | Holubinková 161/10, Praha 10400 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |