CAR HOUSE GROUP a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CAR HOUSE GROUP a.s. (24133132) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pod Táborem 51/12, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 2011 CAR HOUSE GROUP a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o CAR HOUSE GROUP a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CAR HOUSE GROUP a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 17288 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24133132 | |
Jméno: | CAR HOUSE GROUP a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 27.6.2011 |
Zapsána dne: | 27.6.2011 |
Základní kapitál | 2 020 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.10.2022 | |
Základní kapitál | 2 010 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 27.6.2011 - 21.10.2022 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 202 | 21.10.2022 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 201 | 5.4.2016 - 21.10.2022 |
Akcie na majitele | 10 000 Kč | 201 | 27.6.2011 - 5.4.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod táborem 51/12, Praha 9 19000, Česká republika | 27.6.2011 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 27.6.2011 |
člen představenstva | Mgr. Pavel Pražák |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2022 |
Adresa | Podléšková 1229/24, 10600 Praha |
předseda představenstva | Petr Fajtl |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2022 |
Adresa | Pod Táborem 51/12, 19000 Praha |
Člen představenstva | Petr Fajtl |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2016 do 21.10.2022 |
Adresa | Pod Táborem 51/12, 19000 Praha |
Člen představenstva | Petr Fajtl |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 18.5.2016 |
Adresa | Kamenická 304/41, 17000 Praha |
člen představenstva | Jitka Salabová |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2011 do 5.4.2016 |
Adresa | Na Kopci 169, 25162 Svojetice |
předseda představenstva | Petr Fajtl |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 do 5.4.2016 |
Adresa | Kamenická 304/41, 17000 Praha |
místopředseda představenstva | Robert Salaba |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 5.4.2016 |
Adresa | Stropnická 1009/1, 19800 Praha |
člen představenstva | Eva Fajtlová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2015 do 5.4.2016 |
Adresa | Osetá 620, 19800 Praha |
člen představenstva | Jitka Salabová |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2011 do 5.4.2016 |
Adresa | Na Kopci 169, 25162 Svojetice |
předseda představenstva | Petr Fajtl |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 do 5.4.2016 |
Adresa | Kamenická 304/41, 17000 Praha |
místopředseda představenstva | Robert Salaba |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 5.4.2016 |
Adresa | Stropnická 1009/1, 19800 Praha |
člen představenstva | Eva Fajtlová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2015 do 5.4.2016 |
Adresa | Osetá 620, 19800 Praha |
člen představenstva | Eva Fajtlová |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2011 do 4.9.2015 |
Adresa | U Smetánky 193/9, 19000 Praha 9 |
místopředseda představenstva | Robert Salaba |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2011 do 31.7.2015 |
Adresa | Taškentská 1415, 10140 Praha 10 |
předseda představenstva | Petr Fajtl |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2011 do 17.7.2015 |
Adresa | Kamenická 304/41, 17000 Praha 7 |
IČO: | 24133132 |
---|---|
Firma: | CAR HOUSE GROUP a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 6. 2011 |
Sídlo: | Pod Táborem 51/12, Praha 19000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |