CAORLE servis s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CAORLE servis s.r.o. (65409329) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bryksova 773/45, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 3. 1996 a je stále aktivní. CAORLE servis s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o CAORLE servis s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CAORLE servis s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 3. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44269 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65409329 | |
Jméno: | CAORLE servis s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.3.1996 |
Zapsána dne: | 28.3.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.3.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bryksova 773/45, Praha 19800, Česká republika | 16.6.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Kučerova 799/8, Praha 9 19800, Česká republika | 1.10.2011 - 16.6.2020 |
Adresa: | Cíglerova 1089, Praha 9 , Česká republika | 28.3.1996 - 1.10.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 1.10.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.10.2011 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 16.8.2005 - 1.10.2011 |
účetní poradenství | 28.3.1996 - 26.3.2003 |
daňové poradenství | 28.3.1996 - 16.8.2005 |
auditorská činnost | 28.3.1996 - 3.4.2006 |
jednatel | Roman Suchel |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2014 |
Adresa | 694, 28912 Hradištko |
jednatel | Alžběta Suchelová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | Cíglerova 1089/30, 19800 Praha |
jednatel | Alžběta Suchelová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2011 do 25.11.2016 |
Adresa | Bryksova 946/23, 19800 Praha 9 |
jednatel | Roman Suchel |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2011 do 29.8.2014 |
Adresa | Bryksova 946/23, 19800 Praha 9 |
Jednatel | Libuše Suchelová |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.1996 do 1.10.2011 |
Adresa | Cíglerova 1089, Praha 9 |
Jednatel | Ing. Václav Suchel |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.1996 do 1.10.2011 |
Adresa | Cíglerova 1089, Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 65409329 |
---|---|
Jméno: | CAORLE servis s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 3. 1996 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Bryksova 773/45, Praha 19800 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 1. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2011 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2011 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 17. 6. 2011 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 28. 5. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Suchel |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Alžběta Suchelová |
IČO: | 65409329 |
---|---|
Firma: | CAORLE servis s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 3. 1996 |
Sídlo: | Bryksova 773/45, Praha 19800 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |