Canadian Medical s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Canadian Medical s.r.o. (26775816) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Evropská 859/115, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 4. 2003 a je stále aktivní. Canadian Medical s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Canadian Medical s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Canadian Medical s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 92970 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26775816 | |
Jméno: | MEDICONET s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.4.2003 |
Zapsána dne: | 14.4.2003 | |
Dle projektu přeměny fúze sloučením a rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 3. února 2020 zúčastněnými společnostmi: společností Canadian Medical s.r.o., se sídlem Evropská 859/115a, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 257 06 381 a společností ARTROCENTRUM-ORTOPEDIE, spol. s r.o., se sídlem Spálená 78/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 612 47 375, na straně jedné jako při fúzi zanikajícími společnostmi, společností EUC Premium s.r.o., se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 267 75 816, na straně druhé jako při fúzi nástupnickou společností a při rozdělení rozdělovanou společností, a společností EUC Premium CZ s.r.o., se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 028 08 501, na straně třetí jako nástupnickou společností při rozdělení, došlo k (i) fúzi sloučením, kdy společnost Canadian Medical s.r.o. a společnost ARTROCENTRUM-ORTOPEDIE, spol. s r.o. zanikly bez likvidace a jejich jmění přešlo na nástupnickou společnost EUC Premium s.r.o. (zápisem přeměny změnila obchodní firmu na Canadian Medical s.r.o.), která vstoupila do právního postavení zanikajících společností, (ii) rozdělení odštěpením sloučením, kdy rozdělovaná společnost EUC Premium s.r.o. (zápisem přeměny změnila obchodní firmu na Canadian Medical s.r.o.) nezanikla, ale vyčleněná část jejího jmění uvedená v projektu přešla na nástupnickou společnost EUC Premium CZ s.r.o. | 1.4.2020 | |
Dle projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 17. října 2018 zúčastněnými společnostmi - EUC Klinika Praha Můstek s.r.o., se sídlem 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 257 55 862, na straně jedné jako zanikající společností, a EUC Premium s.r.o., se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8, IČO 267 75 816, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti EUC Klinika Praha Můstek s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost EUC Premium s.r.o., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. | 1.12.2018 | |
Dle projektu fúze sloučením mezi společností KARDIA s.r.o., se sídlem Revoluční 765/19, 110 00 Praha 1, IČ 493 56 925, na straně jedné jako zanikající společností, a společností MEDICONET s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1041/12, PSČ 11000, IČ 267 75 816, na straně druhé jako nástupnickou společností, společnost KARDIA s.r.o. zanikla bez likvidace sloučením, přičemž její jmění přešlo na společnost MEDICONET s.r.o. | 9.7.2015 | |
Na základě smlouvy o vkladu mezi společností Medicover s.r.o., IČ: 485 92 625, se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/5, PSČ 140 00 a společností MEDICONET s.r.o., IČ: 267 75 816, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1041/12, PSČ 110 00, ze dne 18. prosince 2014 přešlo dne 2. ledna 2015 vlastnické právo k ve smlouvě o vkladu určené části obchodního závodu společnosti Medicover s.r.o. na společnost MEDICONET s.r.o. | 13.1.2015 - 9.7.2015 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 22.8.2014 - 9.7.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 22.8.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.4.2020 | |
Základní kapitál | 210 500 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.7.2015 - 1.4.2020 | |
Základní kapitál | 186 552 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.1.2015 - 9.7.2015 | |
Základní kapitál | 1 600 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.4.2007 - 13.1.2015 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.4.2003 - 6.4.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Evropská 859/115, Praha 16000, Česká republika | 4.1.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Sokolovská 192/79, Praha 18600, Česká republika | 7.12.2018 - 4.1.2019 |
Adresa: | Sokolovská 192/79, Praha 18600, Česká republika | 1.1.2016 - 7.12.2018 |
Adresa: | Na Poříčí 1041/12, Praha 11000, Česká republika | 3.2.2011 - 1.1.2016 |
Adresa: | Na poříčí 1040/10, Praha 11000, Česká republika | 9.4.2004 - 3.2.2011 |
Adresa: | Na poříčí 1040/10, Praha 11000, Česká republika | 14.4.2003 - 9.4.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Psychologické poradenství a diagnostika | 26.1.2024 |
Poskytování zdravotních služeb | 26.1.2024 |
Masérské, rekondiční a regenerační služby | 26.1.2024 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 26.1.2024 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (sloužících k podnikání) | 26.1.2024 |
Výroba, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v těchto oborech činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 26.1.2024 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 9.9.2021 - 26.1.2024 |
psychologické poradenství a diagnostika | 9.9.2021 - 26.1.2024 |
masérské, rekondiční a regenerační služby | 9.9.2021 - 26.1.2024 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (sloužících k podnikání) | 9.9.2021 - 26.1.2024 |
zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 9.9.2021 - 26.1.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.7.2015 - 9.9.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedneé v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.8.2014 - 9.7.2015 |
poskytování zdravotních služeb | 22.8.2014 - 26.1.2024 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 14.4.2003 - 22.8.2014 |
jednatel | Ing. Jan Blaško MBA |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2021 |
Adresa | Nad lesním divadlem 1113/18, 14200 Praha |
jednatel | Mgr. Markéta Billová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2022 |
Adresa | Bezinková 281/1, 64400 Brno |
jednatel | Ing. Petr Voráček |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2020 do 29.11.2022 |
Adresa | Cvrčkova 1024/8, 19800 Praha |
jednatel | Ing. Václav Vachta |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2016 do 29.3.2021 |
Adresa | Vidoulská 896/31, 15800 Praha |
jednatel | Mgr. Milan Zapletal |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2019 do 1.4.2020 |
Adresa | Sekaninova 454/6, 12800 Praha |
jednatel | Ing. Zdeňka Mynářová |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2016 do 4.1.2019 |
Adresa | K Haltýři 686/13, 18100 Praha |
jednatel | Ing. Miloň Miller |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2016 do 26.8.2016 |
Adresa | Klimentská 2061/21, 11000 Praha |
jednatel | Ing. Miloň Miller |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2015 do 1.1.2016 |
Adresa | Klimentská 2061/21, 11000 Praha |
jednatel | Ing. Václav Vachta |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 do 1.1.2016 |
Adresa | Vidoulská 896/31, 15800 Praha |
jednatel | Ing. Václav Vachta |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2015 do 17.7.2015 |
Adresa | Vidoulská 896/31, 15800 Praha |
jednatel | Ing. Miloň Miller |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2012 do 9.7.2015 |
Adresa | Klimentská 2061/21, 11000 Praha |
jednatel | Ing. Václav Vachta |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2015 do 9.7.2015 |
Adresa | Vidoulská 896/31, 15800 Praha |
jednatel | Tomáš Zapletal |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2012 do 29.1.2015 |
Adresa | Osuského , 851 03 Bratislava |
jednatel | Barna Pápay |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2012 do 22.8.2014 |
Adresa | Gödöllöi Utca , H - 1141 Budapešť 14 |
jednatel | Ing. Radek Peš |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2011 do 19.11.2012 |
Adresa | Příčná II. 888, 25242 Jesenice |
jednatel | Mgr. Václav Polata |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2011 do 19.11.2012 |
Adresa | Na Sadech 914, 38301 Prachatice |
jednatel | Konstantinos Satratzemis |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2007 do 29.11.2011 |
Adresa | Slávy Horníka 1021/16a, 15000 Praha |
jednatel | Georgios Kandilakis |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2006 do 3.11.2011 |
Adresa | Úhonická 144, 25261 Jeneč |
jednatel | Konstantinos Satratzemis |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2003 do 11.12.2007 |
Adresa | U Nádraží , Jindřichův Hradec |
IČO (identifikační číslo): | 26775816 |
---|---|
Jméno: | Canadian Medical s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 4. 2003 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Evropská 859/115, Praha 16000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 10. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 10. 2020 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 8. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Voráček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Václav Vachta MBA |
IČO: | 26775816 |
---|---|
Firma: | Canadian Medical s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Extra-Regio |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 500 - 999 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 4. 2003 |
Sídlo: | Evropská 859/115, Praha 6 16000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s nápoji |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Specializovaná ambulantní zdravotní péče |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |