Campus energy spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Campus energy spol. s r.o. (28108744) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 60, 37341 Radošovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 8. 2009 a je stále aktivní. Campus energy spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Campus energy spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Campus energy spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 13. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17641 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28108744 | |
Jméno: | Sluneční elektrárna Radošovice spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.8.2009 |
Zapsána dne: | 13.8.2009 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 21.8.2014 - 23.12.2017 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 21.8.2014 |
Základní kapitál | 32 750 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.5.2010 | |
Základní kapitál | 8 250 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.11.2009 - 15.5.2010 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.8.2009 - 2.11.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 60, Radošovice 37341, Česká republika | 10.7.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Novohradská 397/34, České Budějovice 37001, Česká republika | 18.2.2016 - 10.7.2020 |
Adresa: | Novohradská 397/34, České Budějovice 37001, Česká republika | 15.5.2010 - 18.2.2016 |
Adresa: | Jeremiášova 1926/16, České Budějovice 37001, Česká republika | 13.8.2009 - 15.5.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - velkoobchod a maloobchod - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 7.4.2024 |
Správa vlastního majetku společnosti | 7.4.2024 |
Výroba elektřiny | 7.4.2024 |
správa vlastního majetku společnosti | 25.11.2010 - 7.4.2024 |
výroba elektřiny | 25.11.2010 - 7.4.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.8.2009 - 7.4.2024 |
jednatel | Ing. Jiří Borovka Ph.D., MBA |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2020 |
Adresa | J. Š. Baara 1722/72, 37001 České Budějovice |
jednatel | Ing. Michal Borovka MBA |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2014 do 10.7.2020 |
Adresa | 16, 37341 Radošovice |
jednatel | Ing. Michal Borovka MBA |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2010 do 23.8.2014 |
Adresa | 16, 37341 Radošovice |
jednatel | Ing. Ivo Geršl |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2013 do 21.8.2014 |
Adresa | České Vrbné 2310, 37011 České Budějovice |
jednatel | Ing. Ivo Geršl |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2010 do 13.11.2013 |
Adresa | České Vrbné 2310, 37011 České Budějovice |
jednatel | Ing. Jiří Borovka Ph.D., MBA |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 15.5.2010 |
Adresa | J. Š. Baara 1722/72, 37001 České Budějovice |
jednatel | Ing. Jiří Borovka Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2009 do 19.2.2010 |
Adresa | J. Š. Baara 1722/72, 37001 České Budějovice |
jednatel | Ing. Pavel Auinger |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2009 do 2.11.2009 |
Adresa | Krokova 730, 33701 Rokycany |
jednatel | Ing. Michal Borovka |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2009 do 2.11.2009 |
Adresa | 16, 37341 Radošovice |
IČO (identifikační číslo): | 28108744 |
---|---|
Jméno: | Campus energy spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 8. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 60, Radošovice 37341 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 8. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Borovka Ph.D., MBA |
---|
IČO: | 28108744 |
---|---|
Firma: | Campus energy spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Radošovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 8. 2009 |
Sídlo: | 60, Radošovice 37341 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba elektřiny |
Poradenství v oblasti řízení |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |