Campers4U Příbram s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Campers4U Příbram s.r.o. (09543171) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Flusárně 168, 26101 Příbram. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 9. 2020 a je stále aktivní. Campers4U Příbram s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Campers4U Příbram s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Campers4U Příbram s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 9. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 337801 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09543171 | |
Jméno: | Campers4U Příbram s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.9.2020 |
Zapsána dne: | 24.9.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.9.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Flusárně 168, Příbram 26101, Česká republika | 24.9.2020 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.9.2020 |
jednatel | Lukáš Hošna |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2024 |
Adresa | 413, 26291 Kosova Hora |
jednatel | Jaroslav Vršecký |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2020 |
Adresa | 134, 26213 Nečín |
jednatel | Josef Miler |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2021 do 20.8.2024 |
Adresa | Pionýrů 169, 39002 Tábor |
jednatel | Radek Melichar |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2020 do 17.5.2022 |
Adresa | 130, 26263 Smolotely |
jednatel | Josef Miler |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2020 do 15.1.2021 |
Adresa | Tomkova 1240/2, 39001 Tábor |
IČO (identifikační číslo): | 09543171 |
---|---|
Jméno: | Campers4U Příbram s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 9. 2020 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Flusárně 168, Příbram 26101 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 9. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Vršecký |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Hošna |
IČO: | 09543171 |
---|---|
Firma: | Campers4U Příbram s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Příbram |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 9. 2020 |
Sídlo: | Na Flusárně 168, Příbram 26101 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |