CALEIDOS, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CALEIDOS, s.r.o. (25555502) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sukova 553/2, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 2. 1999 CALEIDOS, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o CALEIDOS, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CALEIDOS, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 24. 2. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33157 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25555502 | |
Jméno: | CALEIDOS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.2.1999 |
Zapsána dne: | 24.2.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.2.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sukova 553/2, Brno 60200, Česká republika | 5.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Příkop 843/4, Brno 60200, Česká republika | 3.10.2008 - 21.12.2010 |
Adresa: | Vídeňská 125, Brno 61900, Česká republika | 30.5.2001 - 3.10.2008 |
Adresa: | Lazaretní 7, Brno 65617, Česká republika | 24.2.1999 - 30.5.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.12.2010 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 24.2.1999 - 31.12.2010 |
výroba a montáž zboží z plastů | 24.2.1999 - 31.12.2010 |
jednatel | Paolo Galli |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 |
Adresa | Via. G. Padtore 7 , 25036 Palazzolo |
jednatel | Paolo Galli |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.1999 do 5.11.2015 |
Adresa | Mathonova 74, Brno |
jednatel | Karin Franchiová |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2001 do 23.11.2006 |
Adresa | Komenského 986, Karviná |
jednatel | Karin Franchiová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.1999 do 8.6.1999 |
Adresa | Komenského 986, 73300 Karviná |
IČO: | 25555502 |
---|---|
Firma: | CALEIDOS, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 2. 1999 |
Sídlo: | Sukova 553/2, Brno 60200 |
---|
Výroba ostatních plastových výrobků |
Nespecializovaný velkoobchod |