CAHLO, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CAHLO, spol. s r.o. (25316541) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Útěchovská 433/19B, 64400 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 11. 1996 CAHLO, spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o CAHLO, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CAHLO, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 11. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23912 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25316541 | |
Jméno: | CAHLO, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.11.1996 |
Zapsána dne: | 5.11.1996 |
Základní kapitál | 3 940 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.11.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Útěchovská 433/19b, Brno 64400, Česká republika | 26.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Útěchovská 19b, Brno, Soběšice, č.p.433 64400, Česká republika | 25.6.2002 - 26.10.2015 |
Adresa: | Soběšice 433, Brno , Česká republika | 5.11.1996 - 25.6.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.11.2015 |
pronájem bytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb | 5.11.1996 - 18.11.2015 |
jednatel | Marie Hloušková |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 |
Adresa | Útěchovská 433/19b, 64400 Brno |
jednatel | Marie Hloušková |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2002 do 26.10.2015 |
Adresa | Útěchovská 19b, 66400 Brno |
jednatel | Marie Hloušková |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1997 do 25.6.2002 |
Adresa | Útěchovská 19b, 66400 Brno |
jednatel | Marie Hloušková |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.1996 do 21.5.1997 |
Adresa | Purkyňova 2527/85, Brno-Královo Pole |
IČO: | 25316541 |
---|---|
Firma: | CAHLO, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 11. 1996 |
Sídlo: | Útěchovská 433/19, Brno 64400 |
---|
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |