Café Pierre s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Café Pierre s.r.o., v likvidaci (28311485) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hutník 1423, 69801 Veselí nad Moravou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 11. 2008 a je stále aktivní. Café Pierre s.r.o., v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Café Pierre s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Café Pierre s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 11. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 60392 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28311485 | |
Jméno: | Café Pierre s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.11.2008 |
Zapsána dne: | 11.11.2008 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31.10.2017, č.j. 35 Cm 189/2017-21, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 29.11.2017. | 8.12.2017 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.11.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hutník 1423, Veselí nad Moravou 69801, Česká republika | 30.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Sokolovská 671, Veselí nad Moravou 69801, Česká republika | 11.2.2016 - 30.1.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.11.2008 |
pekařství, cukrářství | 11.11.2008 - 30.1.2017 |
hostinská činnost | 11.11.2008 - 30.1.2017 |
jednatel | Věra Břečková |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2016 |
Adresa | Chaloupky 582, 69801 Veselí nad Moravou |
jednatel | Petr Kolský |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2016 |
Adresa | Dolní 29, 69661 Vnorovy |
jednatel | Petr Kolský |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2016 do 30.1.2017 |
Adresa | Dolní 29, 69661 Vnorovy |
jednatel | Věra Břečková |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2008 do 12.4.2016 |
Adresa | Chaloupky 582, 69801 Veselí nad Moravou |
jednatel | Petr Kolský |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2008 do 12.4.2016 |
Adresa | Dolní 29, 69661 Vnorovy |
IČO (identifikační číslo): | 28311485 |
---|---|
Jméno: | Café Pierre s.r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 11. 2008 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hutník 1423, Veselí nad Moravou 69801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 11. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 2008 |
Zánik oprávnění | 7. 12. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 2008 |
Zánik oprávnění | 7. 12. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2014 |
Zánik oprávnění | 7. 12. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Věra Břečková |
---|
IČO: | 28311485 |
---|---|
Firma: | Café Pierre s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Veselí nad Moravou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 11. 2008 |
Sídlo: | Hutník 1423, Veselí nad Moravou 69801 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |