C O M I T A L, společnost s ručením omezeným - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
C O M I T A L, společnost s ručením omezeným - v likvidaci (41604687) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 9. 1991 C O M I T A L, společnost s ručením omezeným - v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o C O M I T A L, společnost s ručením omezeným - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro C O M I T A L, společnost s ručením omezeným - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 9. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2589 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41604687 | |
Jméno: | C O M I T A L, společnost s ručením omezeným - v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.9.1991 |
Zapsána dne: | 25.9.1991 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou o založení společnosti s ručením omezeným se zahraniční majetkovou účastí uzavřenou dne 18.9.1991. | 25.9.1991 | |
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda v době jeho nepřítomnosti místopředseda. | 25.9.1991 - 2.3.1993 | |
Kmenové jmění společnosti činí 100.000,-- Kčs. | 25.9.1991 - 15.10.1995 | |
Výše vkladů společníků činí: G. Tedeschi ............40.000,-- Kčs R. Semeraro ............30.000,-- Kčs L. Ballarin ............30.000,-- Kčs | 25.9.1991 - 15.10.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.9.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vídeňská 100, Brno , Česká republika | 15.3.1993 |
---|---|---|
Adresa: | Vídeňská 10, Brno , Česká republika | 2.3.1993 - 15.3.1993 |
Adresa: | , Brno , Česká republika | 21.11.1991 - 2.3.1993 |
Adresa: | Vachova 8, Brno , Česká republika | 25.9.1991 - 21.11.1991 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění inženýrských staveb | 4.1.1994 |
projektová činnost v investiční výstavbě | 4.1.1994 |
zprostředkovatelská a zastupitelská činnost | 2.3.1993 |
a) obchodní činnost, vývoz a dovoz vyjma dovozu a vývozu k němuž je třeba | 25.9.1991 - 2.3.1993 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího povolení dle zvláštních předpisů prodeje a prodej b) zprostředkovatelská a zastupitelská činnost c) poradenské služby v oblasti obchodu d) služby v oblasti cestvního ruchu a turistiky vyjma cestovní kanceláře e) servisní služby f) výrobní činnost v oblasti lehkého strojírenství a kovovýroby | 25.9.1991 - 2.3.1993 |
jednatel | Rino Semeraro |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.1995 |
Adresa | Jílová 35, Brno |
jednatel | Luciano Ballarin |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.1995 |
Adresa | Jílová 35, Brno |
jednatel | Giuseppe Tedeschi |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.1995 do 14.2.1996 |
Adresa | Poříčí 23, Brno |
jednatel | Giuseppe Tedeschi |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.1996 do 14.2.1996 |
Adresa | bří. Křičků 24, Brno |
jednatel | Giuseppe Tedeschi |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1993 do 15.10.1995 |
Adresa | Poříčí 23, Brno |
jednatel | Luciano Ballarin |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.1995 do 15.10.1995 |
Adresa | Jílová , Brno |
jednatel | Giuseppe Tedeshi |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1993 do 15.3.1993 |
Adresa | Poříčí 23, Brno |
místopředseda | Luciano Ballarin |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.1991 do 2.3.1993 |
Adresa | Via Costalunga 2 Itálie , Trieste |
předseda | Giuseppe Tedeschi |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.1991 do 2.3.1993 |
Adresa | Via Melagnano 19 Itálie , Udine |
místopředseda | Rino Semeraro |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.1991 do 2.3.1993 |
Adresa | Lussinpiccolo 2 Itálie , Trieste |
IČO: | 41604687 |
---|---|
Firma: | C O M I T A L, společnost s ručením omezeným - v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 25. 9. 1991 |
Sídlo: | , Brno |
---|
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |