C H R Y Z O S spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
C H R Y Z O S spol. s r.o. v likvidaci (48291978) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dobrovského 236/31, 41201 Litoměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 6. 1993 C H R Y Z O S spol. s r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o C H R Y Z O S spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro C H R Y Z O S spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 22. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5107 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48291978 | |
Jméno: | C H R Y Z O S spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.6.1993 |
Zapsána dne: | 22.6.1993 | |
Právní důvod zrušení: Rozhodnutím jediného společníka ze dne 20.4.2006, došlo ke dni 30.4.2006 ke zrušení společnosti s likvidací. | 4.9.2007 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.6.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dobrovského 236/31, Litoměřice 41201, Česká republika | 10.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dobrovského 31, Litoměřice , Česká republika | 22.6.1993 - 10.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
nakladatelská a vydavatelská činnost | 22.6.1993 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 22.6.1993 |
Jednatel | Jan Tauber |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 |
Adresa | Dobrovského 236/31, 41201 Litoměřice |
Jednatel | Jan Tauber |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.1993 |
Adresa | Dobrovského 31, Litoměřice |
Jednatel | Jan Tauber |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2016 |
Adresa | Dobrovského 236/31, 41201 Litoměřice |
Jednatel | Jan Tauber |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 do 28.10.2016 |
Adresa | Dobrovského 236/31, 41201 Litoměřice |
Jednatel | Jan Tauber |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.1993 do 10.10.2016 |
Adresa | Dobrovského 31, Litoměřice |
IČO: | 48291978 |
---|---|
Firma: | C H R Y Z O S spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Litoměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 7. 1993 |
Sídlo: | Dobrovského 236/31, Litoměřice 41201 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |