Byty Chýně s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Byty Chýně s.r.o. v likvidaci (04352220) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Arbesovo náměstí 1064/3, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 8. 2015 a je stále aktivní. Byty Chýně s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Byty Chýně s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Byty Chýně s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 8. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 246309 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04352220 | |
Jméno: | Byty Chýně s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.8.2015 |
Zapsána dne: | 27.8.2015 | |
Valná hromada společnosti usnesením ze dne 18.4.2023 (slovy: osmnáctého dubna roku dva tisíce dvacet tři) schválila zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, to vše s účinností ke dni 30.4.2023 (slovy : třicátého dubna roku dva tisíce dvace t tři). | 30.4.2023 | |
Petr Urbášek, likvidátor společnosti Byty Chýně s.r.o. v likvidaci, IČO 04352220, sídlem Arbesovo náměstí 1064/3, Smíchov, 15000 Praha 5, spisová značka C 246309 vedená u Městského soudu v Praze, tímto oznamuje, že na základě valné hromady ze dne 18.4.2 023 (slovy: osmnáctého dubna roku dva tisíce dvacettři) byla společnost s účinností ke dni 30.4.2023 (slovy : třicátého dubna roku dva tisíce dvacet tři) zrušena a vstoupila k tomuto dni do likvidace. Likvidátorem byl jmenován Petr Urbášek, dat.nar. 6. 9. 1961, pobytem Atletická 2417/1c, Praha 6, Břevnov. Ve smyslu ustanovení § 198 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vyzývá tímto likvidátor všechny věřitele a jiné osoby a orgány dotčené likvidací společnosti Byty Chýně s.r.o., IČO 04352220, sídlem Arbesovo náměstí 1064/3, Smíchov, 15000 Praha 5, spisová značka C 246309 vedená u Městského soudu v Praze, aby ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne zveřejnění této výzvy, resp. ve lhůtě 3 měsíců ode dne druhého zveřejnění výzvy v obchodním věstníku, přihlásili své pohledávky, popř. jiná pr áva, které mají vůči společnosti, u likvidátora na adrese společnosti Arbesovo náměstí 1064/3, Praha 5, Smíchov. Věřitelé jsou povinni doložit právní důvod pohledávky, na jejichž základě tuto uplatňují (ke dni 30.4.2023 (slovy : třicátého dubna roku dva t isíce dvacet tři). | 30.4.2023 | |
V důsledku přeměny uskutečněné formou rozdělení odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti Byty Chýně s.r.o., se sídlem Arbesovo náměstí 1064/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 043 52 220, specifikované v Projektu rozdělení ze dne 15.05.2020, a jeho přechodu na společnost Valdibrana s.r.o., se sídlem Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 088 96 631, jako nástupnickou společnost 1, na společnost Montegonzi s.r.o., se sídlem Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 P raha 1, IČO 088 96 534, jako nástupnickou společnost 2, jejíž obchodní firma byla v rámci této přeměny změněna na "KARO-REAL s.r.o.", a na společnost Botero s.r.o., se sídlem Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 081 46 730, jako nástupnicko u společnost 3, jejíž obchodní firma byla v rámci této přeměny změněna na "LTK Chýně s.r.o.". | 2.7.2020 |
Základní kapitál | 9 492 870 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.11.2016 | |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.8.2015 - 21.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Arbesovo náměstí 1064/3, Praha 15000, Česká republika | 10.11.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Ovocný trh 1096/8, Praha 11000, Česká republika | 27.8.2015 - 10.11.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.8.2016 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 27.8.2015 |
jednatel | Miroslav Lhotský |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 |
Adresa | Čimelická 957/1, 14200 Praha |
jednatel | Karel Klika |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 |
Adresa | Na Výsluní 991/38, 25219 Rudná |
jednatel | Petr Urbášek |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2021 |
Adresa | Atletická 2417/1c, 16900 Praha |
jednatel | Petr Urbášek |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 do 24.11.2021 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha |
jednatel | Ian Peter Rowbotham |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2015 do 30.6.2016 |
Adresa | V Pořadí 382, 25226 Třebotov |
jednatel | Ian Peter Rowbotham |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2015 do 30.6.2016 |
Adresa | V Pořadí 382, 25226 Třebotov |
IČO (identifikační číslo): | 04352220 |
---|---|
Jméno: | Byty Chýně s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 8. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Arbesovo náměstí 1064/3, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 8. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Karel Klika |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslav Lhotský |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Arch. Petr Urbášek |
IČO: | 04352220 |
---|---|
Firma: | Byty Chýně s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 8. 2015 |
Sídlo: | Arbesovo náměstí 1064/3, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |