Bytové družstvo ZBROJNOŠ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo ZBROJNOŠ (25994018) je Družstvo. Sídlí na adrese Fučíkova 443, 54954 Police nad Metují. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 2003 Bytové družstvo ZBROJNOŠ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo ZBROJNOŠ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo ZBROJNOŠ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 30. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1059 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25994018 | |
Jméno: | Bytové družstvo ZBROJNOŠ | |
Právní forma: | Družstvo | 30.6.2003 |
Zapsána dne: | 30.6.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fučíkova 443, Police nad Metují 54954, Česká republika | 13.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykovo náměstí 98, Police nad Metují 54954, Česká republika | 30.6.2003 - 18.8.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 13.4.2015 |
Pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem. | 30.6.2003 - 13.4.2015 |
Místopředseda představenstva | Josef Steiner |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2015 |
Adresa | Fučíkova 443, 54954 Police nad Metují |
Předseda představenstva | Lukáš Rutar |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2015 |
Adresa | Fučíkova 443, 54954 Police nad Metují |
Místopředseda | Ludmila Blaškovičová |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2015 |
Adresa | Fučíkova 443, 54954 Police nad Metují |
předseda představenstva | Lukáš Rutar |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2010 do 13.4.2015 |
Adresa | Fučíkova 443, 54954 Police nad Metují |
místopředseda představenstva | Ludmila Blaškovičová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2010 do 13.4.2015 |
Adresa | Fučíkova 443, 54954 Police nad Metují |
místopředseda představenstva | Jiří Koutský |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2012 do 13.4.2015 |
Adresa | Fučíkova 443, 54954 Police nad Metují |
Místopředseda představenstva | Iveta Krucinová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2003 do 20.2.2012 |
Adresa | Tyršova 340, 54954 Police nad Metují |
Místopředseda představenstva | Lukáš Rutar |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2003 do 18.8.2010 |
Adresa | K Sídlišti 289, 54954 Police nad Metují |
Předseda představenstva | Michal Seidlman |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2003 do 18.8.2010 |
Adresa | Smetanova 369, 54954 Police nad Metují |
IČO: | 25994018 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo ZBROJNOŠ |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Police nad Metují |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 6. 2003 |
Sídlo: | Fučíkova 443, Police nad Metují 54954 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |