Bytové družstvo Zborovská 15 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Zborovská 15 (26794969) je Družstvo. Sídlí na adrese Zborovská 202/15, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 2. 2003 Bytové družstvo Zborovská 15 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Zborovská 15 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Zborovská 15 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1640 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26794969 | |
Jméno: | Bytové družstvo Zborovská 15 | |
Právní forma: | Družstvo | 8.2.2003 |
Zapsána dne: | 8.2.2003 | |
Družstvo se ve smyslu § 777/5 ZOK podrobilo zákonu o obchodních korporacích jako celku. | 6.5.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zborovská 202/15, Ostrava 70200, Česká republika | 6.5.2014 |
---|
předseda představenstva | Ing. Hana Kobilíková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 |
Adresa | Sokolská třída 2630/85, 70200 Ostrava |
1.místopředseda představenstva | Ilona Chytilová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 |
Adresa | Zborovská 202/15, 70200 Ostrava |
2.místopředseda představenstva | Mgr. Renata Poloková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 |
Adresa | Horní 938/23, 73701 Český Těšín |
1.místopředseda představenstva | Ilona Chytilová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 18.12.2020 |
Adresa | Zborovská 202/15, 70200 Ostrava |
2.místopředseda představenstva | Renata Poloková |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 18.12.2020 |
Adresa | Horní 938/23, 73701 Český Těšín |
předseda představenstva | Hana Kobilíková |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 18.12.2020 |
Adresa | Sokolská třída 2630/85, 70200 Ostrava |
2.místopředseda představenstva | Renata Poloková |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2014 do 9.11.2015 |
Adresa | Horní 938/23, 73701 Český Těšín |
1.místopředseda představenstva | Ilona Chytilová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2014 do 9.11.2015 |
Adresa | Zborovská 202/15, 70200 Ostrava |
předseda představenstva | Hana Kobilíková |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2014 do 9.11.2015 |
Adresa | Sokolská třída 2630/85, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Karel Baron |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2005 do 6.5.2014 |
Adresa | Zborovská 202/15, Ostrava |
předseda družstva | Ing. Miroslav Šíp |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2003 do 31.8.2005 |
Adresa | Zborovská 202/15, 70200 Ostrava |
IČO: | 26794969 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Zborovská 15 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 2. 2003 |
Sídlo: | Zborovská 202/15, Ostrava 70200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |