BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁVODNÍ III má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁVODNÍ III (25391429) je Družstvo. Sídlí na adrese Závodní 859/23, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 2. 1998 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁVODNÍ III má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁVODNÍ III nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁVODNÍ III na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 2. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1046 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25391429 | |
Jméno: | BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁVODNÍ III | |
Právní forma: | Družstvo | 12.2.1998 |
Zapsána dne: | 12.2.1998 | |
Údaj podle ust. § 48 odst. 1 písm. l) zák.č. 304/2013 Sb. - bytové družstvo. | 18.3.2022 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.2.1998 - 18.3.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Závodní 859/23, Ostrava 70030, Česká republika | 12.6.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Správa a provoz bytů a společných částí domu a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: - provádění, popř. zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytů a společných částí domu, - poskytování, popř. zajišťování plnění spojených s bydlením, - uzavírání smluv o nájmu a podnájmu bytů a společných částí domu, - zajišťování prodeje bytů jednotlivým nájemcům dle platných právních předpisů. | 12.2.1998 - 1.7.2015 |
předseda představenstva | Radomír Czempiel |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2022 |
Adresa | Závodní 861/19, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Ing. Vladimír Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2022 |
Adresa | Závodní 860/21, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Tomáš Faldyna |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2022 |
Adresa | Závodní 861/19, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Ing. Vladimír Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2015 do 18.3.2022 |
Adresa | Závodní 860/21, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Jarmila Škyvarová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2002 do 1.7.2015 |
Adresa | Závodní 859/23, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Ing. Vladimír Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2002 do 12.6.2015 |
Adresa | Závodní 860/21, 70030 Ostrava |
místopředseda družstva | JUDr. Eva Drevňáková |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.1998 do 6.4.2002 |
Adresa | Závodní 21, Ostrava-Hrabůvka |
předseda družstva | Ing. Josef Chaloupský |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.1998 do 6.4.2002 |
Adresa | Závodní 23, Ostrava-Hrabůvka |
IČO: | 25391429 |
---|---|
Firma: | BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁVODNÍ III |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 2. 1998 |
Sídlo: | Závodní 859/23, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |