Bytové družstvo ZÁRYBSKÁ č. l6, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo ZÁRYBSKÁ č. l6, v likvidaci (25138731) je Družstvo. Sídlí na adrese Zárybská 667/16, 19000 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 1997 Bytové družstvo ZÁRYBSKÁ č. l6, v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo ZÁRYBSKÁ č. l6, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo ZÁRYBSKÁ č. l6, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 6. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3366 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25138731 | |
Jméno: | Bytové družstvo ZÁRYBSKÁ č. l6 | |
Právní forma: | Družstvo | 25.6.1997 |
Zapsána dne: | 25.6.1997 | |
Členská schůze bytového družstva přijala usnesení o zrušení družstva Bytové družstvo ZÁRYBSKÁ č. 16 s likvidací s tím, že toto bytové družstvo do likvidace vstupuje ke dni 01.01.2024. | 1.1.2024 | |
Likvidátor družstva Bytové družstvo ZÁRYBSKÁ č. l6, v likvidaci tímto vyzývá věřitele tohoto bytového družstva, aby přihlásili své pohledávky, které mají za družstvem Bytové družstvo ZÁRYBSKÁ č. l6, v likvidaci, a to ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto zápisu. | 1.1.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.12.2015 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.6.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zárybská 667/16, Praha 19000, Česká republika | 25.6.1997 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Bytové družstvo Zárybská č. l6 bude uspokojovat bytové potřeby svých členů, zajišťovat opravy a údržbu domu. Nebude podnikat. | 25.6.1997 |
Předseda představenstva | Martina Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2024 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
místopředseda představenstva | Marcela Štětková |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2024 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
místopředseda představenstva | Jiřina Adamcová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2024 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
Místopředseda představenstva | Jiřina Adamcová |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2018 do 6.8.2024 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
předseda představenstva | Martina Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2015 do 6.8.2024 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
Místopředseda představenstva | Marcela Štětková |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2015 do 6.8.2024 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
místopředseda představenstva | Bc. Vendula Simantková |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2015 do 17.4.2018 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
místopředseda představenstva | Bc. Vendula Simantková |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2015 do 23.12.2015 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
předseda představenstva | Martina Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2015 do 23.12.2015 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
Místopředseda představenstva | Marcela Štětková |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2015 do 23.12.2015 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
předseda představenstva | Martin Hadáček |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2012 do 24.7.2015 |
Adresa | Čs. legií 38, 39901 Milevsko |
místopředseda představenstva | Vendula Simantková |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2012 do 24.7.2015 |
Adresa | Za Zahradami 1776/4a, 78501 Šternberk |
místopředseda představenstva | Martina Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2015 do 24.7.2015 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
místopředseda představenstva | Martina Kudrhaltová |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2012 do 6.1.2015 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
předseda představenstva | Jiří Schwarzer |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2010 do 27.12.2011 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
místopředseda představenstva | Jiřina Adamcová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2010 do 27.12.2011 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
místopředseda představenstva | Martin Hadáček |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2010 do 27.12.2011 |
Adresa | Čs. legií 38, 39901 Milevsko |
místopředseda představenstva | JUDr. Jana Portlíková |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2008 do 29.6.2010 |
Adresa | Prosecká 682/117, 19000 Praha |
předseda představenstva | PhDr. Zdenka Schwarzerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2008 do 29.6.2010 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
místopředseda představenstva | Martin Bejvančický |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2008 do 29.6.2010 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
člen představenstva | Ing.jevgenija Vasilijevna Mrázek |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2008 do 18.11.2008 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
místopředseda představenstva | Jiřina Adamcová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2006 do 30.4.2008 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
předseda | Martin Prachař |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.1997 do 30.4.2008 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
místopředseda | JUDr. Hana Prchalová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.1997 do 30.4.2008 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
místopředseda | Martin Bejvančický |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.1997 do 30.8.2006 |
Adresa | Zárybská 667/16, 19000 Praha |
IČO: | 25138731 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo ZÁRYBSKÁ č. l6, v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 6. 1997 |
Sídlo: | Zárybská 667/16, Praha 19000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |