Bytové družstvo Zahradní 14, Moravská Ostrava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Zahradní 14, Moravská Ostrava (25823850) je Družstvo. Sídlí na adrese Zahradní 1740/14, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 10. 1998 Bytové družstvo Zahradní 14, Moravská Ostrava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Zahradní 14, Moravská Ostrava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Zahradní 14, Moravská Ostrava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 10. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1228 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25823850 | |
Jméno: | Bytové družstvo Zahradní 14, Moravská Ostrava | |
Právní forma: | Družstvo | 27.10.1998 |
Zapsána dne: | 27.10.1998 | |
Družstvo je bytové družstvo. | 30.1.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zahradní 1740/14, Ostrava 70200, Česká republika | 30.1.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Zahradní ul. 1740/14, Moravská Ostrava , Česká republika | 27.10.1998 - 30.1.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provoz a správa bytového fondu a nebytových objektů | 27.10.1998 - 30.1.2015 |
Provádění, popřípadě zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy | 27.10.1998 - 30.1.2015 |
Zajišťování služeb spojených s bydlením | 27.10.1998 - 30.1.2015 |
Přidělování družstevních bytů a uzavírání příslušných nájemních smluv | 27.10.1998 - 30.1.2015 |
Uzavírání smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor | 27.10.1998 - 30.1.2015 |
člen představenstva | Dušan Táborský |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2015 |
Adresa | Zahradní 1740/14, 70200 Ostrava |
místopředseda představenstva | Igor Honus |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2015 |
Adresa | Zahradní 1740/14, 70200 Ostrava |
místopředseda představenstva | JUDr. Dušan Táborský |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2017 |
Adresa | Zahradní 1740/14, 70200 Ostrava |
člen představenstva | Roman Gajda |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2017 |
Adresa | Zahradní 1740/14, 70200 Ostrava |
předseda představenstva | JUDr. Igor Honus |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2017 |
Adresa | Zahradní 1740/14, 70200 Ostrava |
místopředseda představenstva | Igor Honus |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2015 do 4.5.2017 |
Adresa | Zahradní 1740/14, 70200 Ostrava |
člen představenstva | Dušan Táborský |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2015 do 4.5.2017 |
Adresa | Zahradní 1740/14, 70200 Ostrava |
předseda představenstva | Miroslav Nejezchleba |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2015 do 8.2.2017 |
Adresa | Zahradní 1740/14, 70200 Ostrava |
člen představenstva | JUDr. Dušan Táborský |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2006 do 30.1.2015 |
Adresa | Zahradní 1740/14, 70200 Ostrava |
místopředseda družstva | JUDr. Igor Honus |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2006 do 30.1.2015 |
Adresa | Zahradní 1740/14, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Ing. Miroslav Nejezchleba |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2006 do 30.1.2015 |
Adresa | Zahradní 1740/14, 70200 Ostrava |
místopředseda družstva | JUDr. Igor Honus |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1998 do 29.11.2006 |
Adresa | Zahradní 14, Moravská Ostrava |
člen představenstva | Marcela Spáčilová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1998 do 29.11.2006 |
Adresa | Zahradní 14, Moravská Ostrava |
člen představenstva | JUDr. Dušan Táborský |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1998 do 29.11.2006 |
Adresa | Zahradní 14, Moravská Ostrava |
člen představenstva | Eva Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1998 do 29.11.2006 |
Adresa | Zahradní 14, Moravská Ostrava |
předseda družstva | Ing. Miroslav Nejezchleba |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1998 do 29.11.2006 |
Adresa | Zahradní 14, Moravská Ostrava |
IČO: | 25823850 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Zahradní 14, Moravská Ostrava |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 10. 1998 |
Sídlo: | Zahradní 1740/14, Ostrava 70200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |