Bytové družstvo Výškovická 178 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Výškovická 178 (26848368) je Družstvo. Sídlí na adrese Výškovická 508/178, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 12. 2004 Bytové družstvo Výškovická 178 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Výškovická 178 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Výškovická 178 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 12. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1818 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26848368 | |
Jméno: | Bytové družstvo Výškovická 178 | |
Právní forma: | Družstvo | 8.12.2004 |
Zapsána dne: | 8.12.2004 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.7.2017 | |
počet členů statutárního orgánu : 3 | 2.8.2014 - 18.7.2017 | |
počet členů kontrolní komise : 3 | 2.8.2014 - 18.7.2017 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.8.2014 - 18.7.2017 |
Základní kapitál | 216 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.12.2004 - 8.7.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Výškovická 508/178, Ostrava 70030, Česká republika | 2.12.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Výškovická 508/178, Ostrava 70030, Česká republika | 8.12.2004 - 2.12.2013 |
předseda představenstva | JUDr. Svatopluk Carbol |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2024 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jiří Adamec |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2024 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Karel Doubrava |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2024 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jiří Adamec |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 do 8.7.2024 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Karel Doubrava |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2019 do 8.7.2024 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Svatopluk Carbol |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2019 do 8.7.2024 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jan Pták |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2019 do 12.8.2020 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Svatopluk Carbol |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2013 do 27.8.2019 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Karel Doubrava |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2013 do 27.8.2019 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jan Pták |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2013 do 27.8.2019 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Karel Doubrava |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2004 do 2.12.2013 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | JUDr. Svatopluk Carbol |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2006 do 2.12.2013 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Doc.PhDr. Eduard Lukáš CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2006 do 2.12.2013 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | JUDr. Svatopluk Carbol |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2004 do 25.10.2006 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | František Davídek |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2004 do 25.10.2006 |
Adresa | Výškovická 508/178, 70030 Ostrava |
IČO: | 26848368 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Výškovická 178 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 12. 2004 |
Sídlo: | Výškovická 508/178, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |