Bytové družstvo Východ Prostějov, družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Východ Prostějov, družstvo (25316915) je Družstvo. Sídlí na adrese Šárka 3334/46, 79601 Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 11. 1996 Bytové družstvo Východ Prostějov, družstvo má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Východ Prostějov, družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Východ Prostějov, družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 13. 11. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2827 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25316915 | |
Jméno: | Bytové družstvo Východ Prostějov, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 13.11.1996 |
Zapsána dne: | 13.11.1996 | |
Družstvo bylo založeno na ustavující členské schůzi dne 26.9.1996. Právní poměry družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 26.9.1996 a 30.10.1996. | 26.8.2024 | |
Družstvo bylo založeno na ustavující členské schůzi dne 26.9.1996. Právní poměry družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 26.9.1996 a 30.10.1996. | 13.11.1996 - 26.8.2024 |
Základní kapitál | 52 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.11.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šárka 3334/46, Prostějov 79601, Česká republika | 20.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Šárka 2010/46a, Prostějov 79601, Česká republika | 13.11.1996 - 20.10.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor | 26.8.2024 |
Pronájem bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor | 13.11.1996 - 26.8.2024 |
předseda představenstva | Mgr. Eva Kuklínková |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2024 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Břetislav Zbořil |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2024 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
člen představenstva | David Divil |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2024 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Břetislav Zbořil |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2019 do 22.8.2024 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
předseda představenstva | Mgr. Eva Kuklínková |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2019 do 22.8.2024 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
člen představenstva | David Divil |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2021 do 22.8.2024 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Karol Menyház |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2019 do 26.11.2021 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Karol Menyház |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 3.9.2019 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
předseda představenstva | Mgr. Eva Kuklínková |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 3.9.2019 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Břetislav Zbořil |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 3.9.2019 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
předseda představenstva | Mgr. Eva Kuklínková |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2014 do 20.10.2015 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Karol Menyház |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2014 do 20.10.2015 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Břetislav Zbořil |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2014 do 20.10.2015 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Karol Menyház |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2012 do 9.9.2014 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
předseda představenstva | Mgr. Eva Kuklínková |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2012 do 9.9.2014 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Břetislav Zbořil |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2012 do 9.9.2014 |
Adresa | Šárka 3334/46, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Mgr. Eva Kuklínková |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2007 do 15.2.2012 |
Adresa | Šárka 2010/46a, 79601 Prostějov |
předseda představenstva | Karol Menyház |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2005 do 15.2.2012 |
Adresa | Šárka 2010/46a, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Břetislav Zbořil |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2005 do 15.2.2012 |
Adresa | Šárka 2010/46a, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Ludmila Mazáčová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2005 do 31.5.2007 |
Adresa | Šárka 2010/46a, 79601 Prostějov |
předseda představenstva | Vladimír Vaverka |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2004 do 5.1.2005 |
Adresa | Šárka 3333/44, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Ludmila Mazáčová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2004 do 5.1.2005 |
Adresa | Šárka 2010/46a, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Lubomír Franc |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2004 do 5.1.2005 |
Adresa | Šárka 3333/44, 79601 Prostějov |
předseda družstva | Miloslav Musil |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.1996 do 24.2.2004 |
Adresa | Šárka 2010/46a, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Dana Štenclová |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.1996 do 24.2.2004 |
Adresa | Šárka 3333/44, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Karel Menyház |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.1996 do 24.2.2004 |
Adresa | Šárka 2010/46a, 79601 Prostějov |
člen představenstva | PhDr. Danuše Vojtášková |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.1996 do 24.2.2004 |
Adresa | Šárka 3333/44, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Josef Hlavsa |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.1996 do 24.2.2004 |
Adresa | Šárka 3333/44, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Ludmila Mazáčová |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.1996 do 24.2.2004 |
Adresa | Šárka 2010/46a, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Zdeněk Charvát |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.1996 do 24.2.2004 |
Adresa | Šárka 3333/44, 79601 Prostějov |
IČO: | 25316915 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Východ Prostějov, družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 11. 1996 |
Sídlo: | Šárka 3334/46, Prostějov 79601 |
---|
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |