Bytové družstvo Vlasty Pittnerové 3, Brno v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Vlasty Pittnerové 3, Brno v likvidaci (27753824) je Družstvo. Sídlí na adrese Vlasty Pittnerové 1461/3, 62100 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 11. 2007 Bytové družstvo Vlasty Pittnerové 3, Brno v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Vlasty Pittnerové 3, Brno v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Vlasty Pittnerové 3, Brno v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 23. 11. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4509 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27753824 | |
Jméno: | Bytové družstvo VP 1461/3 | |
Právní forma: | Družstvo | 23.11.2007 |
Zapsána dne: | 23.11.2007 | |
Družstvo bylo zrušeno s likvidací rozhodnutím členské schůze ze dne 25. 6. 2024 ke dni 25.6.2024. | 28.6.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 31.8.2015 | |
Základní kapitál tvoří souhrn základních a dalších členských vkladů. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů. | 31.8.2015 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.11.2007 - 31.8.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vlasty Pittnerové 1461/3, Brno 62100, Česká republika | 31.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Vlasty Pittnerové 1461/3, Brno 62100, Česká republika | 23.11.2007 - 31.8.2015 |
předseda družstva | Ing. arch. Jana Bělská |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2021 |
Adresa | Vlasty Pittnerové 1461/3, 62100 Brno |
předseda | Ing. arch. Jana Bělská |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2015 do 12.8.2021 |
Adresa | Vlasty Pittnerové 1461/3, 62100 Brno |
předseda představenstva | Ing. arch. Jana Bělská |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2011 do 31.8.2015 |
Adresa | Vlasty Pittnerové 1461/3, 62100 Brno |
člen představenstva | Naděžda Jelínková |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2011 do 31.8.2015 |
Adresa | Vlasty Pittnerové 1461/3, 62100 Brno |
člen představenstva | Milan Vinklárek |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2011 do 31.8.2015 |
Adresa | Vlasty Pittnerové 1461/3, 62100 Brno |
člen představenstva | Radomíra Jasná |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2009 do 26.1.2011 |
Adresa | Vlasty Pittnerové 1461/3, 62100 Brno |
člen představenstva | Naděžda Jelínková |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2009 do 26.1.2011 |
Adresa | Vlasty Pittnerové 1461/3, 62100 Brno |
předseda představenstva | Ing. arch. Jana Bělská |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2009 do 26.1.2011 |
Adresa | Vlasty Pittnerové 1461/3, 62100 Brno |
předseda představenstva | Marek Kinzl |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2007 do 22.10.2009 |
Adresa | Vlasty Pittnerové 1461/3, 62100 Brno |
členka představenstva | Ing. arch. Jana Bělská |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2007 do 22.10.2009 |
Adresa | Vlasty Pittnerové 1461/3, 62100 Brno |
člen představenstva | Eduard Lazárek |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2007 do 22.10.2009 |
Adresa | Vlasty Pittnerové 1461/3, 62100 Brno |
IČO: | 27753824 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Vlasty Pittnerové 3, Brno v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 11. 2007 |
Sídlo: | Vlasty Pittnerové 1461/3, Brno 62100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |