Bytové družstvo Víta Nejedlého 1028 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Víta Nejedlého 1028 (25789538) je Družstvo. Sídlí na adrese Víta Nejedlého 1028/4, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 8. 1999 Bytové družstvo Víta Nejedlého 1028 má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Víta Nejedlého 1028 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Víta Nejedlého 1028 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 8. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4627 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25789538 | |
Jméno: | Bytové družstvo Víta Nejedlého 1028 | |
Právní forma: | Družstvo | 19.8.1999 |
Zapsána dne: | 19.8.1999 | |
Bytové družstvo. Členská schůze svým rozhodnutím ze dne 24. 02. 2020 rozhodla o změně družstva na bytové družstvo, neboť toto slouží k uspokojování bytových potřeb svých členů. | 25.2.2020 | |
1) Členové družstva schválili změnu obchodní firmy a předmětu činnosti družstva z bytového družstva na družstvo, neboť žádný člen družstva není nájemcem družstevního bytu ve vlastnictví družstva ani žádnému členovi nevznikne právo na uzavření smlouvy o ná jmu družstevního bytu ve smyslu ust. § 730 zák.č. 90/2012 Sb. 2) Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje ZOK jako celku podle § 777 odst. 5 ZOK. | 12.8.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Víta Nejedlého 1028/4, Praha 13000, Česká republika | 25.2.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Víta Nejedlého 1028/4, Praha 3 , Česká republika | 12.4.2002 - 25.2.2020 |
Adresa: | Víta Nejedlého 4, Praha 3 , Česká republika | 19.8.1999 - 12.4.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor - v souladu s ust. § 4 zák.č. 455/9l Sb. | 19.8.1999 - 12.8.2014 |
předseda | Mgr. Martin Rezek LL.B. |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2020 |
Adresa | Livornská 427, 10900 Praha |
předseda družstva | Mgr. Jan Dundáček |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2019 do 25.2.2020 |
Adresa | Buchovcova 1668/4, 13000 Praha |
předseda družstva | Karel Jizba |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2018 do 18.11.2019 |
Adresa | Víta Nejedlého 1028/4, 13000 Praha |
přeseda družstva | Helena Vávrová |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2014 do 27.3.2018 |
Adresa | Víta Nejedlého 1028/4, 13000 Praha |
předseda | MUDr. Jaroslav Větvička |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2012 do 12.8.2014 |
Adresa | Víta Nejedlého 1028/4, 13000 Praha 3 |
člen | Helena Vávrová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2012 do 12.8.2014 |
Adresa | Víta Nejedlého 1028/4, 13000 Praha 3 |
předseda | MUDr. Jaroslav Větvička |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.1999 do 5.6.2012 |
Adresa | Poděbradská 542/101, Praha 9 |
člen | Helena Vávrová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.1999 do 5.6.2012 |
Adresa | Víta Nejedlého 4/1028, Praha 3 |
IČO: | 25789538 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Víta Nejedlého 1028 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 8. 1999 |
Sídlo: | Víta Nejedlého 1028/4, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |