Bytové družstvo Vinice 1539 v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Vinice 1539 v likvidaci (61464953) je Družstvo. Sídlí na adrese Děkanská vinice II 1539/14, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 10. 1994 Bytové družstvo Vinice 1539 v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Vinice 1539 v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Vinice 1539 v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 10. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1618 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61464953 | |
Jméno: | Bytové družstvo Vinice 1539 | |
Právní forma: | Družstvo | 31.10.1994 |
Zapsána dne: | 31.10.1994 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 344/2020-29 ze dne 24.5.2021 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 10.6.2021. | 16.6.2021 | |
Notářský zápis ze dne 8.6.1994 NZ 154/94, N 160/94 | 31.10.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Děkanská vinice II 1539/14, Praha 14000, Česká republika | 19.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Děkanská Vinice II čp.1539, Praha 4 , Česká republika | 31.10.1994 - 19.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem | 31.10.1994 |
Místopředseda | Ing. Pavel Klečka |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2016 do 7.2.2017 |
Adresa | Pod Klaudiánkou 302/8, 14700 Praha |
Předseda | Tomáš Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2016 do 7.2.2017 |
Adresa | Děkanská vinice II 1539/14, 14000 Praha |
Místopředseda | Ing. Pavel Klečka |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2016 do 7.2.2017 |
Adresa | Pod Klaudiánkou 302/8, 14700 Praha |
Předseda | Tomáš Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2016 do 7.2.2017 |
Adresa | Děkanská vinice II 1539/14, 14000 Praha |
Předseda | Tomáš Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1998 do 3.6.2016 |
Adresa | Děkanská vinice II. čp. 1539/14, Praha 4 |
Místopředseda | Ing. Pavel Klečka |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2006 do 3.6.2016 |
Adresa | Pod Klaudiánkou 302/8, 14000 Praha 4 |
Místopředseda | MUDr. Ilija Dančev |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1998 do 26.4.2006 |
Adresa | Děkanská vinice II. čp.1539/14, Praha 4 |
Předseda | PhDr. Ladislav Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.1994 do 19.3.1998 |
Adresa | Děkanská Vinice II čp. 1539/14, Praha 4 |
Místopředseda | Jaroslava Rybářová |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.1994 do 19.3.1998 |
Adresa | Děkanská Vinice II čp.1539/14, Praha 4 |
IČO: | 61464953 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Vinice 1539 v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 10. 1994 |
Sídlo: | Děkanská vinice II 1539/14, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |