Bytové družstvo V.Volfa 1316/5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo V.Volfa 1316/5 (26024683) je Družstvo. Sídlí na adrese V. Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 5. 2000 Bytové družstvo V.Volfa 1316/5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo V.Volfa 1316/5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo V.Volfa 1316/5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 10. 5. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 557 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26024683 | |
Jméno: | Bytové družstvo V.Volfa 1316/5 | |
Právní forma: | Družstvo | 10.5.2000 |
Zapsána dne: | 10.5.2000 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 22.7.2014 - 25.11.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V. Volfa 1316/5, České Budějovice 37005, Česká republika | 25.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | V.Volfa 1316/5, České Budějovice 37005, Česká republika | 10.5.2000 - 25.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa bytového fondu a s tím souvisejících nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva | 10.5.2000 |
místopředseda představenstva | Václav Hálek |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 |
Adresa | V. Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
člen představenstva | PaedDr. Alena Stachová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 |
Adresa | V. Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
předseda představenstva | Andreya Voglová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 |
Adresa | V. Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
předseda představenstva | Andreya Voglová |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2010 do 25.11.2015 |
Adresa | V. Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
místopředseda představenstva | Václav Hálek |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2010 do 25.11.2015 |
Adresa | V. Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
člen představenstva | PaedDr. Alena Stachová |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2010 do 25.11.2015 |
Adresa | V. Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
člen představenstva | Josef Lindner |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2007 do 9.6.2010 |
Adresa | V.Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
předseda představenstva | Andreya Voglová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2007 do 9.6.2010 |
Adresa | V.Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
člen představenstva | Václav Hálek |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2007 do 9.6.2010 |
Adresa | V.Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
člen představenstva | PaedDr. Alena Stachová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2007 do 9.6.2010 |
Adresa | V.Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
předseda | Andreya Voglová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2003 do 6.6.2007 |
Adresa | V.Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
člen | Pavlína Kohoutová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2003 do 6.6.2007 |
Adresa | V.Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
člen představenstva | Václav Hálek |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2004 do 6.6.2007 |
Adresa | V.Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
člen | Jan Petr |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2000 do 2.6.2004 |
Adresa | V.Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
člen | Roman Homolka |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2003 do 2.6.2004 |
Adresa | V.Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
člen | Andrea Voglová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2000 do 10.5.2003 |
Adresa | V.Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
předseda | Karel Stojan |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2000 do 10.5.2003 |
Adresa | V.Volfa 1316/5, 37005 České Budějovice |
IČO: | 26024683 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo V.Volfa 1316/5 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 5. 2000 |
Sídlo: | V. Volfa 1316/5, České Budějovice 37005 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |