Bytové družstvo V kopci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo V kopci (26010143) je Družstvo. Sídlí na adrese Riegrova 1792, 56002 Česká Třebová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 2004 Bytové družstvo V kopci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo V kopci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo V kopci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 4. 5. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1116 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26010143 | |
Jméno: | Bytové družstvo V kopci | |
Právní forma: | Družstvo | 4.5.2004 |
Zapsána dne: | 4.5.2004 | |
Bytové družstvo V kopci se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, podřídilo tomuto zákonu jako celku. | 3.7.2014 | |
Bytové družstvo V kopci je družstvem bytovým. | 3.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3. | 3.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Riegrova 1792, Česká Třebová 56002, Česká republika | 7.12.2016 |
---|
místopředseda představenstva | Jana Horáčková |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2014 |
Adresa | Riegrova 1792, 56002 Česká Třebová |
místopředseda představenstva | Josef Trčka |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2014 |
Adresa | Riegrova 1792, 56002 Česká Třebová |
předseda představenstva | Pavel Pekník |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2014 |
Adresa | Riegrova 1792, 56002 Česká Třebová |
místopředseda družstva | Jana Horáčková |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2010 do 3.7.2014 |
Adresa | Riegrova 1792, 56002 Česká Třebová |
předseda družstva | Vojtěch Šilar |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2010 do 3.7.2014 |
Adresa | Riegrova 1792, 56002 Česká Třebová |
Předseda družstva | Tomáš Pilný |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2004 do 30.6.2010 |
Adresa | Riegrova 1792, 56002 Česká Třebová |
Místopředseda družstva | Vojtěch Šilar |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2004 do 30.6.2010 |
Adresa | Riegrova 1792, 56002 Česká Třebová |
IČO: | 26010143 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo V kopci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Česká Třebová |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 5. 2004 |
Sídlo: | Riegrova 1792, Česká Třebová 56002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |