Bytové družstvo v domě č.p. 33 - nádraží Kozlov, družstvo, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo v domě č.p. 33 - nádraží Kozlov, družstvo, v likvidaci (27663612) je Družstvo. Sídlí na adrese 33, 59451 Kozlov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 11. 2005 Bytové družstvo v domě č.p. 33 - nádraží Kozlov, družstvo, v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo v domě č.p. 33 - nádraží Kozlov, družstvo, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo v domě č.p. 33 - nádraží Kozlov, družstvo, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 11. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4191 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27663612 | |
Jméno: | Bytové družstvo v domě č.p. 33 - nádraží Kozlov, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 9.11.2005 |
Zapsána dne: | 9.11.2005 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24.5.2024, č.j. 61 Cm 81/2024-11, bylo družstvo zrušeno s likvidací a jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 9.7.2024. | 31.7.2024 | |
Právní poměry družstva se řídí stanovami družstva schválenými dne 22.9.2005. | 9.11.2005 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.11.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 33, Kozlov 59451, Česká republika | 9.11.2005 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 9.11.2005 |
místopředseda představenstva | Petr Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2019 do 30.11.2023 |
Adresa | Heřmánková 2263/5, 37006 České Budějovice |
předseda představenstva | Libor Buček |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 do 30.11.2023 |
Adresa | 88, 59451 Jívoví |
člen představenstva | Marie Chocholáčová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2005 do 28.4.2023 |
Adresa | 33, 59451 Kozlov |
předseda představenstva | Libor Buček |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2005 do 8.9.2021 |
Adresa | 33, 59451 Kozlov |
místopředseda představenstva | Petr Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2017 do 21.8.2019 |
Adresa | Riegrova 2706/43a, 37001 České Budějovice |
místopředseda představenstva | Petr Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2005 do 17.2.2017 |
Adresa | 33, 59451 Kozlov |
IČO: | 27663612 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo v domě č.p. 33 - nádraží Kozlov, družstvo, v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Kozlov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 11. 2005 |
Sídlo: | 33, Kozlov 59451 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |