Bytové družstvo Urxova 488 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Urxova 488 (25392921) je Družstvo. Sídlí na adrese Urxova 488/4, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 3. 1998 Bytové družstvo Urxova 488 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Urxova 488 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Urxova 488 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 2. 3. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 911 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25392921 | |
Jméno: | Bytové družstvo Urxova 488 | |
Právní forma: | Družstvo | 2.3.1998 |
Zapsána dne: | 2.3.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Urxova 488/4, Ostrava 70800, Česká republika | 29.1.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Urxova 488, Ostrava-Poruba , Česká republika | 2.3.1998 - 29.1.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zajišťování správy a provozu vlastního majetku | 2.3.1998 - 29.1.2015 |
hospodaření se společným majetkem družstva | 2.3.1998 - 29.1.2015 |
pronájem bytů a společných prostor, přidělování bytů a uzavírání příslušných nájemních smluv | 2.3.1998 - 29.1.2015 |
poskytování základních služeb spojených s pronájmem | 2.3.1998 - 29.1.2015 |
místopředseda představenstva | Naděžda Kociánová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2020 |
Adresa | Urxova 488/4, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Martin Bura |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2020 |
Adresa | 28. října 2113/98, 70200 Ostrava |
předseda představenstva | Ing. Aleš Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2020 |
Adresa | Urxova 488/4, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Ing. Jan Štursa |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2015 do 4.2.2020 |
Adresa | Urxova 488/4, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Naděžda Kociánová |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2015 do 4.2.2020 |
Adresa | Urxova 488/4, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Martin Bura |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 4.2.2020 |
Adresa | 28. října 2113/98, 70200 Ostrava |
člen představenstva | Martin Bura |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2015 do 22.10.2015 |
Adresa | Urxova 488/4, 70800 Ostrava |
předseda družstva | Ing. Šárka Herdinová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2011 do 29.1.2015 |
Adresa | Urxova 488/4, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Martin Bura |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2011 do 29.1.2015 |
Adresa | Urxova 488/4, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Naděžda Kociánová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2011 do 29.1.2015 |
Adresa | Urxova 488/4, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Arnošta Mojová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2006 do 7.3.2011 |
Adresa | Urxova 488/4, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Naděžda Kociánová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2006 do 7.3.2011 |
Adresa | Urxova 488/4, 70800 Ostrava |
předseda družstva | Ing. Šárka Herdinová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2006 do 7.3.2011 |
Adresa | Urxova 488/4, 70800 Ostrava |
předseda družstva | Ing. Šárka Herdinová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2001 do 4.5.2006 |
Adresa | Urxova 488, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Arnošta Mojová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2001 do 4.5.2006 |
Adresa | Urxova 488, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Lidmila Pírková |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2001 do 4.5.2006 |
Adresa | Urxova 488, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Ing. Lukáš Vavrečka |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1998 do 19.7.2001 |
Adresa | Urxova 488, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Emanuel Kamrád |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1998 do 19.7.2001 |
Adresa | Urxova 488, Ostrava-Poruba |
předseda představenstva | Ing. Tobiáš Rýznar |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2000 do 19.7.2001 |
Adresa | Urxova 4/488, Ostrava - Poruba |
předseda družstva | Jiří Horňák |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1998 do 8.3.2000 |
Adresa | Urxova 488, Ostrava-Poruba |
IČO: | 25392921 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Urxova 488 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 3. 1998 |
Sídlo: | Urxova 488/4, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |