Bytové družstvo Uprchlický v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Uprchlický v likvidaci (27518451) je Družstvo. Sídlí na adrese J. Drobného 1620, 56002 Česká Třebová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 2007 Bytové družstvo Uprchlický v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Uprchlický v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Uprchlický v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 27. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1267 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27518451 | |
Jméno: | Bytové družstvo Uprchlický | |
Právní forma: | Družstvo | 27.6.2007 |
Zapsána dne: | 27.6.2007 | |
Bytové družstvo vstoupilo do likvidace ke dni 1.7.2014 na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 23.6.2014. | 18.9.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | J. Drobného 1620, Česká Třebová 56002, Česká republika | 16.8.2013 |
---|---|---|
Adresa: | J.Drobného 1620, Česká Třebová 56002, Česká republika | 27.6.2007 - 16.8.2013 |
místopředseda družstva | Jiřina Kudrnová |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2014 |
Adresa | J. Drobného 1621, 56002 Česká Třebová |
místopředseda družstva | Lenka Švecová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2021 |
Adresa | Vily 145, 56002 Česká Třebová |
předseda družstva | Ing. Ivo Kastner |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2021 |
Adresa | Elišky Krásnohorské 2347, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
předseda družstva | Ing. Ivo Kastner |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2013 do 15.8.2021 |
Adresa | Na Výsluní 1456/21, 50008 Hradec Králové |
místopředseda družstva | Lenka Švecová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2021 do 30.7.2021 |
Adresa | J. Drobného 1621, 56002 Česká Třebová |
místopředseda družstva | Lenka Plchová |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2014 do 24.7.2021 |
Adresa | J. Drobného 1621, 56002 Česká Třebová |
místopředseda družstva | Jiřina Kudrnová |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2007 do 18.9.2014 |
Adresa | J.Drobného 1621, 56002 Česká Třebová |
místopředseda družstva | Lenka Plchová |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2007 do 18.9.2014 |
Adresa | J.Drobného 1621, 56002 Česká Třebová |
předseda družstva | Ing. Ivo Kastner |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2010 do 16.8.2013 |
Adresa | Na Výsluní 1456, 50008 Hradec Králové |
předseda družstva | Vladimír Záleský |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2007 do 26.1.2010 |
Adresa | J.Drobného 1620, 56002 Česká Třebová |
IČO: | 27518451 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Uprchlický v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Česká Třebová |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 6. 2007 |
Sídlo: | J. Drobného 1620, Česká Třebová 56002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |